Eva Valdmanová Slaný - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Eva Valdmanová Slaný.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Eva Valdmanová".
Eva Valdmanová Slaný - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BYTDEKOR, s.r.o. v likvidaci
Husova 103/26, 274 01 Slaný Zaniklý subjekt: 21. června 2017 |
společník | 22.3.2006 13.12.2011 |
BYTDEKOR, s.r.o. v likvidaci
Husova 103/26, 274 01 Slaný Zaniklý subjekt: 21. června 2017 |
společník | 24.8.2002 22.3.2006 |
BYTDEKOR, s.r.o. v likvidaci
Husova 103/26, 274 01 Slaný Zaniklý subjekt: 21. června 2017 |
jednatel | 20.2.2002 5.8.2010 |
Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný v likvidaci
Pražská 1579, 274 01 Slaný Zaniklý subjekt: 7. listopadu 2018 |
místopředseda druižstva | 13.9.1999 22.1.2001 |
Eva Valdmanová Slaný - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.12.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BYTDEKOR, s.r.o. ) |
13.12.2011 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BYTDEKOR, s.r.o. . |
22.3.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 51 000,-Kč, splaceno: 100 % (BYTDEKOR, s.r.o.) |
22.3.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BYTDEKOR, s.r.o. ) |
24.8.2002 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (S + V, s.r.o.) |
24.8.2002 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 80 000,-Kč, splaceno: 100 % (S + V, s.r.o.) |
22.1.2001 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, místopředseda Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný |
13.9.1999 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, místopředseda Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný |
Souhrnné informace k osobě Eva Valdmanová Slaný
Tato stránka obsahuje informace o osobě Eva Valdmanová Slaný, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Eva Valdmanová aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Eva Valdmanová", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Eva Valdmanová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Eva Valdmanová?
Jméno Eva Valdmanová je uvedeno v 2 společnostech.