Miloslav Jandík JUDr. Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Miloslav Jandík JUDr. Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Miloslav Jandík".
Miloslav Jandík JUDr. Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Alpský institut - nadační fond
Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 12.2.2021 |
Alpský institut - nadační fond
Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha |
zakladatel | 12.2.2021 |
ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
člen představenstva | 16.7.2010 15.4.2011 |
FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION a.s. v likvidaci
U krčské vodárny 486/4, Krč, 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 16. ledna 2020 |
člen představenstva | 19.7.1994 28.2.2000 |
STOPLUS CZ a.s. v likvidaci
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. února 2019 |
člen představenstva | 11.3.2010 27.8.2010 |
TERIS, a.s. v likvidaci
Francouzská 299/98, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. listopadu 2021 |
člen představenstva | 28.6.2011 2.11.2011 |
TERIS, a.s. v likvidaci
Francouzská 299/98, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. listopadu 2021 |
člen dozorčí rady | 15.6.2005 28.6.2011 |
TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s.
Černokostelecká 621/122, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
člen dozorčí rady | 20.12.1999 3.3.2005 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
likvidátor | 11.11.2022 11.8.2023 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
jednatel | 29.11.2016 11.8.2023 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
společník | 29.11.2016 11.8.2023 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
společník | 10.3.2009 29.11.2016 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
společník | 10.3.2009 10.3.2009 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
společník | 31.7.2000 10.3.2009 |
W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci
Hartigova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11. srpna 2023 |
jednatel | 31.7.2000 29.11.2016 |
Miloslav Jandík JUDr. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.11.2022 | Zapsán(-a) jako likvidátor W K J - TRADING, spol. s r.o. v likvidaci |
12.2.2021 | Správní rada Alpský institut - nadační fond |
12.2.2021 | Zakladatel Alpský institut - nadační fond |
29.11.2016 | Společník s vkladem W K J - TRADING, spol. s r.o. |
29.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel W K J - TRADING, spol. s r.o., zmenil adresu. |
29.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (W K J - TRADING, spol. s r.o.) |
29.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (W K J - TRADING, spol. s r.o.) |
23.11.2011 | Vymazán(-a) jako člen představenstva TERIS, a.s. |
19.8.2011 | Zapsán(-a) jako člen představenstva TERIS, a.s. |
19.8.2011 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady TERIS, a.s. |
2.5.2011 | Vymazán(-a) jako člen představenstva ČESKÝ TEXTIL a.s. |
24.9.2010 | Vymazán(-a) jako člen představenstva STOPLUS CZ a.s. |
11.8.2010 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ČESKÝ TEXTIL a.s. |
24.3.2010 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ČESKÝ PIVOVARSKO - SLADAŘSKÝ HOLDING a.s. |
10.3.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (W K J - TRADING, spol. s r.o.) |
10.3.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (W K J - TRADING, spol. s r.o. ) |
10.3.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (W K J - TRADING, spol. s r.o. ) |
20.2.2006 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady TERIS, a.s. |
3.3.2005 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Centrum Praha - Štěrboholy a.s. |
31.7.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (W K J - TRADING, spol. s r.o.) |
28.2.2000 | Vymazán(-a) jako člen představenstva FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION a.s. |
20.12.1999 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady VOLVO CENTRUM a.s. |
19.7.1994 | Zapsán(-a) jako člen představenstva FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION a.s. |
Souhrnné informace k osobě Miloslav Jandík JUDr. Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Miloslav Jandík JUDr. Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Miloslav Jandík JUDr. aktuálně působí a působila v 7 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Miloslav Jandík JUDr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu JUDr. Miloslav Jandík – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JUDr. Miloslav Jandík?
Jméno JUDr. Miloslav Jandík je uvedeno v 7 společnostech.