Jaroslav Dobrev okres Praha-západ - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jaroslav Dobrev okres Praha-západ.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jaroslav Dobrev".
Jaroslav Dobrev okres Praha-západ - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16. prosince 2014 |
jednatel | 28.1.1998 25.9.2009 |
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16. prosince 2014 |
společník | 28.1.1998 28.1.1998 |
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16. prosince 2014 |
společník | 28.1.1998 21.9.2010 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 8.4.2016 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 5.2.2003 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 23.10.2009 8.4.2016 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 16.9.2009 23.10.2009 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 5.2.2003 16.9.2009 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 5.2.2003 16.9.2009 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 5.2.2003 23.10.2009 |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 5.2.2003 8.4.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Příprava staveniště Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
28.5.1996 |
Jaroslav Dobrev okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.4.2016 | Společník s vkladem Prague Property Investment, s.r.o. |
8.4.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Prague Property Investment, s.r.o., zmenil adresu. |
8.4.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 % (Prague Property Investment, s.r.o.) |
8.4.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Prague Property Investment, s.r.o.) |
23.10.2009 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Prague Property Investment, s.r.o., zmenil adresu. |
23.10.2009 | Společník s vkladem Prague Property Investment, s.r.o. |
16.9.2009 | Společník s vkladem Prague Property Investment, s.r.o. |
16.9.2009 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Prague Property Investment, s.r.o., zmenil adresu. |
28.1.1998 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Komerční služby Praha, spol. s r.o.) |
28.1.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 100 % (Komerční služby Praha, spol. s r.o.) |
28.1.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 100 % (Komerční služby Praha, spol. s r.o.) |
28.1.1998 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Komerční služby Praha, spol. s r.o. ) |
28.1.1998 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Komerční služby Praha, spol. s r.o. ) |
28.1.1998 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Komerční služby Praha, spol. s r.o. . |
Souhrnné informace k osobě Jaroslav Dobrev okres Praha-západ
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jaroslav Dobrev okres Praha-západ, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jaroslav Dobrev aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jaroslav Dobrev", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Dobrev – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Dobrev?
Jméno Jaroslav Dobrev je uvedeno v 2 společnostech.
Jaké obory činnosti má Jaroslav Dobrev uvedeny v živnosti?
Destilace, rektifikace a míchání lihovin. Příprava staveniště. Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur. Další informace k Jaroslav Dobrev