Hynek Bekr Hradec Králové - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Hynek Bekr Hradec Králové.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Hynek Bekr".
Hynek Bekr Hradec Králové - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Horova 1184 a 1186 v likvidaci
Horova 1186/25, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 13. ledna 2015 |
člen představenstva | 7.11.2000 18.3.2002 |
KÁMEN CZ s.r.o.
Reinerova 811/5, Řepy, 163 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. října 2018 |
společník | 25.3.1996 30.8.2007 |
KÁMEN CZ s.r.o.
Reinerova 811/5, Řepy, 163 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. října 2018 |
společník | 24.3.1993 25.3.1996 |
KÁMEN CZ s.r.o.
Reinerova 811/5, Řepy, 163 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. října 2018 |
jednatel | 24.3.1993 14.3.2003 |
STAVOTYP - přírodní kámen s.r.o., v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 15. října 2015 |
společník | 9.12.2014 15.10.2015 |
STAVOTYP - přírodní kámen s.r.o., v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 15. října 2015 |
společník | 6.12.1996 9.12.2014 |
STAVOTYP - přírodní kámen s.r.o., v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 15. října 2015 |
společník | 25.9.1992 6.12.1996 |
STAVOTYP - přírodní kámen s.r.o., v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 15. října 2015 |
společník - jednatel | 25.9.1992 18.9.2012 |
Hynek Bekr Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.8.2007 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (KÁMEN CZ s.r.o. ) |
30.8.2007 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Stavokámen spol. s r.o. . |
10.12.1997 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu BYTOVÉ DRUŽSTVO VLASTNÍKU - čp. 1184, čp. 1185, čp. 1186 HOROVA 1184, HRADEC KRÁLOVÉ |
10.12.1997 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu BYTOVÉ DRUŽSTVO VLASTNÍKU - čp. 1184, čp. 1185, čp. 1186 HOROVA 1184, HRADEC KRÁLOVÉ |
25.3.1996 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 28 000,-Kč, splaceno: 100 % (Stavokámen spol. s r.o.) |
25.3.1996 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Stavokámen spol. s r.o. ) |
24.3.1993 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Stavokámen spol. s r.o.) |
24.3.1993 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (Stavokámen spol. s r.o.) |
25.9.1992 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (STAVOTYP ,spol. s r.o.) |
25.9.1992 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel STAVOTYP - přírodní kámen s.r.o. . |
Souhrnné informace k osobě Hynek Bekr Hradec Králové
Tato stránka obsahuje informace o osobě Hynek Bekr Hradec Králové, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Hynek Bekr aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Hynek Bekr", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Hynek Bekr – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Hynek Bekr?
Jméno Hynek Bekr je uvedeno v 3 společnostech.