Pavol Bagín Slovenská republika - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Pavol Bagín Slovenská republika.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Pavol Bagín".
Pavol Bagín Slovenská republika - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o. v likvidaci
Václavské náměstí 846/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. února 2022 |
společník | 7.5.2014 4.8.2015 |
AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o. v likvidaci
Václavské náměstí 846/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. února 2022 |
společník | 2.7.2013 7.5.2014 |
AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o. v likvidaci
Václavské náměstí 846/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. února 2022 |
jednatel | 25.6.2013 10.4.2014 |
Stigwood, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 7.6.2010 19.11.2013 |
Stigwood, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 12.4.2010 7.1.2013 |
Pavol Bagín Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.8.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o. ) |
7.5.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o.) |
7.5.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AGRO Spol-INVEST CZ s.r.o. ) |
7.5.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Original CAR s.r.o. . |
19.11.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Stigwood, s.r.o. ) |
19.11.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Stigwood, s.r.o. . |
2.7.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Original CAR s.r.o.) |
2.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Original CAR s.r.o.) |
7.6.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Stigwood, s.r.o.) |
7.6.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Stigwood, s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Pavol Bagín Slovenská republika
Tato stránka obsahuje informace o osobě Pavol Bagín Slovenská republika, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Pavol Bagín aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Pavol Bagín", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavol Bagín – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavol Bagín?
Jméno Pavol Bagín je uvedeno v 2 společnostech.