Karel Vlček Jindřichův Hradec - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Karel Vlček Jindřichův Hradec.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Karel Vlček".
Karel Vlček Jindřichův Hradec - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bar U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 7.3.2014 26.5.2017 |
Bar U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 23.4.2004 7.3.2014 |
Gastro Papoušek s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
jednatel | 5.3.2014 |
Gastro Papoušek s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 5.3.2014 |
Penzion U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 15.12.2021 |
Penzion U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
jednatel | 29.3.2007 |
Penzion U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
jednatel | 29.3.2007 15.12.2021 |
Penzion U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 29.3.2007 15.12.2021 |
Restaurace U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 7.3.2014 |
Restaurace U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
jednatel | 24.12.2002 |
Restaurace U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
společník | 24.12.2002 7.3.2014 |
Restaurace U Papoušků s.r.o.
Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
jednatel | 24.12.2002 7.3.2014 |
TIROLI, s.r.o. v likvidaci
sídliště Vajgar 672, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec Zaniklý subjekt: 30. října 2019 |
jednatel | 17.6.1998 8.12.2004 |
Karel Vlček Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.12.2021 | Společník s vkladem Penzion U Papoušků s.r.o. |
15.12.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Penzion U Papoušků s.r.o., zmenil adresu. |
15.12.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Penzion U Papoušků s.r.o.) |
15.12.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 % (Penzion U Papoušků s.r.o.) |
26.5.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bar U Papoušků s.r.o. ) |
7.3.2014 | Společník s vkladem Restaurace U Papoušků s.r.o. |
7.3.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Restaurace U Papoušků s.r.o., zmenil adresu. |
7.3.2014 | Společník s vkladem Bar U Papoušků s.r.o. |
7.3.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 50 % (Bar U Papoušků s.r.o.) |
7.3.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 50 % (Restaurace U Papoušků s.r.o.) |
7.3.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Restaurace U Papoušků s.r.o.) |
5.3.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1,-Kč, podíl: 100 % (Gastro Papoušek s.r.o.) |
5.3.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Gastro Papoušek s.r.o.) |
8.12.2004 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TIROLI, s.r.o. . |
17.6.1998 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TIROLI, s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Karel Vlček Jindřichův Hradec
Tato stránka obsahuje informace o osobě Karel Vlček Jindřichův Hradec, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Karel Vlček aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Karel Vlček", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Karel Vlček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Karel Vlček?
Jméno Karel Vlček je uvedeno v 5 společnostech.