Jaroslav Benda okres Karviná - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jaroslav Benda okres Karviná.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jaroslav Benda".
Jaroslav Benda okres Karviná - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BENEFACTOR s.r.o.
28. října 434/211, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 22. dubna 2015 |
jednatel | 16.5.2005 15.6.2005 |
BENEFACTOR s.r.o.
28. října 434/211, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 22. dubna 2015 |
společník | 16.5.2005 27.7.2005 |
Eso grup s.r.o.
Školská 694/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 23. července 2019 |
jednatel | 30.9.2005 24.3.2006 |
Eso grup s.r.o.
Školská 694/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 23. července 2019 |
společník | 30.9.2005 12.4.2006 |
POLYCHEM BOHEMIA s.r.o. "v likvidaci"
Havířov Zaniklý subjekt: 16. prosince 2010 |
jednatel | 2.5.2005 2.5.2005 |
POLYCHEM BOHEMIA s.r.o. "v likvidaci"
Havířov Zaniklý subjekt: 16. prosince 2010 |
společník | 2.5.2005 12.9.2005 |
SENTRE GROUP s.r.o.
Horní Bludovice 633, 739 37 Horní Bludovice |
jednatel | 19.12.2017 |
SENTRE GROUP s.r.o.
Horní Bludovice 633, 739 37 Horní Bludovice |
společník | 19.12.2017 |
Jaroslav Benda okres Karviná - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.12.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (SENTRE GROUP s.r.o.) |
19.12.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SENTRE GROUP s.r.o.) |
12.4.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Eso grup s.r.o. ) |
12.4.2006 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PRODIGIOUS Life s.r.o. . |
30.9.2005 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 100 % (PRODIGIOUS Life s.r.o.) |
30.9.2005 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PRODIGIOUS Life s.r.o.) |
16.5.2005 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 100 % (BENEFACTOR s.r.o.) |
16.5.2005 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BENEFACTOR s.r.o.) |
16.5.2005 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BENEFACTOR s.r.o. . |
16.5.2005 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BENEFACTOR s.r.o. ) |
Souhrnné informace k osobě Jaroslav Benda okres Karviná
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jaroslav Benda okres Karviná, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jaroslav Benda aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jaroslav Benda", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Benda – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Benda?
Jméno Jaroslav Benda je uvedeno v 4 společnostech.