Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Lenka Chalabalová".
Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AIG Moravia a.s.
Šardice 862, 696 13 Šardice |
člen představenstva | 24.11.2011 25.6.2014 |
AIG Moravia a.s.
Šardice 862, 696 13 Šardice |
předseda dozorčí rady | 20.10.2007 24.11.2011 |
HOPE fix, a.s.
Jiráskova 972/52, 697 01 Kyjov |
člen dozorčí rady | 15.9.2011 22.5.2014 |
KICHOV, a.s. v likvidaci
Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 5. ledna 2015 |
dozorčí rada | 27.12.2013 5.1.2015 |
KOIMEX a.s.
Jiráskova 972/52, 697 01 Kyjov |
člen dozorčí rady | 4.6.2013 22.5.2014 |
MAKIZUBI 3, s.r.o.
Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno |
prokura | 24.7.2013 |
MAKIZUBI 3, s.r.o.
Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno |
prokura | 27.2.2009 24.7.2013 |
Nadace Socrates
Šardice 862, 696 13 Šardice |
člen správní rady | 19.12.2023 |
Nadace Socrates
Šardice 862, 696 13 Šardice |
člen | 18.12.2018 18.12.2023 |
Nadační fond při Městském úřadu ve Ždánicích
Městečko 787, 696 32 Ždánice |
předseda | 18.1.2023 |
Nadační fond při Městském úřadu ve Ždánicích
Městečko 787, 696 32 Ždánice |
člen | 20.5.2013 20.5.2016 |
POLIKO a.s.
Šardice 778, 696 13 Šardice Zaniklý subjekt: 15. prosince 2020 |
člen dozorčí rady | 27.6.2017 15.8.2018 |
POLIKO a.s.
Šardice 778, 696 13 Šardice Zaniklý subjekt: 15. prosince 2020 |
člen představenstva | 10.4.2017 26.6.2017 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
jednatel | 29.9.2016 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
společník | 29.9.2016 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
společník | 24.7.2013 29.9.2016 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
jednatel | 24.7.2013 29.9.2016 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
jednatel | 6.8.2010 24.7.2013 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
společník | 6.8.2010 24.7.2013 |
Riegrova, s.r.o.
Riegrova 377/9, 697 01 Kyjov |
společník | 24.11.1995 6.8.2010 |
Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 558, Kyjov
třída Komenského 558/41, 697 01 Kyjov |
člen výboru | 15.5.2018 14.6.2018 |
Šroubárna Ždánice a.s.
Jiráskova 972/52, 697 01 Kyjov |
člen dozorčí rady | 28.3.2008 22.5.2014 |
Šroubárna Ždánice a.s.
Jiráskova 972/52, 697 01 Kyjov |
členka představenstva | 3.1.2001 11.4.2003 |
Vinařství NEOKLAS Šardice a.s.
Šardice 700, 696 13 Šardice |
místopředseda dozorčí rady | 26.2.2010 24.7.2013 |
Vinařství NEOKLAS Šardice a.s.
Šardice 700, 696 13 Šardice |
místopředseda dozorčí rady | 26.2.2010 15.4.2016 |
Vinice MIKULOV s.r.o.
Šardice 700, 696 13 Šardice |
jednatel | 1.4.2010 25.6.2014 |
VinoDa s.r.o.
Šardice, Šardice Zaniklý subjekt: 21. října 2011 |
jednatel | 2.3.2010 21.10.2011 |
ZEMAS, a.s.
Archlebov 416, 696 33 Archlebov |
člen dozorčí rady | 27.6.2017 15.8.2018 |
ZEMAS, a.s.
Archlebov 416, 696 33 Archlebov |
člen představenstva | 29.9.2015 26.6.2017 |
Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.2.2024 | Správní rada Nadace Socrates |
6.2.2024 | Správní rada Nadace Socrates |
6.2.2023 | Správní rada Nadační fond při Městském úřadu ve Ždánicích |
6.2.2023 | Správní rada Nadační fond při Městském úřadu ve Ždánicích |
19.12.2018 | Správní rada Nadace Socrates |
20.8.2018 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ZEMAS, a.s. |
20.8.2018 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady POLIKO a.s. |
9.7.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 558, Kyjov (vymazáno) |
15.5.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 558, Kyjov |
29.6.2017 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ZEMAS, a.s. |
29.6.2017 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady POLIKO a.s. |
29.6.2017 | Vymazán(-a) jako člen představenstva POLIKO a.s. |
29.6.2017 | Vymazán(-a) jako člen představenstva ZEMAS, a.s. |
13.4.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva POLIKO a.s. |
29.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Riegrova, s.r.o., zmenil adresu. |
29.9.2016 | Společník s vkladem Riegrova, s.r.o. |
29.9.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Riegrova, s.r.o.) |
29.9.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Riegrova, s.r.o.) |
18.4.2016 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady NEOKLAS a.s. |
1.10.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ZEMAS, a.s. |
4.8.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Vinné sklepy Milotice s.r.o. . |
9.7.2014 | Vymazán(-a) jako člen představenstva FK Šardice a.s. |
2.6.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady HOPE fix, a.s. |
2.6.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Šroubárna Ždánice a.s. |
30.5.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady KOIMEX a.s. |
8.1.2014 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady, předseda KICHOV, a.s. |
8.1.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady, předseda KICHOV, a.s. v likvidaci |
24.7.2013 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Riegrova, s.r.o., zmenil adresu. |
24.7.2013 | Prokurista MAKIZUBI 3, s.r.o. |
24.7.2013 | Společník s vkladem Riegrova, s.r.o. |
24.7.2013 | Člen dozorčí rady NEOKLAS a.s. |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady NEOKLAS a.s. |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako prokurista MAKIZUBI 3, s.r.o. |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Klas s.r.o.) |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady HOPE fix, a.s. |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen představenstva FK Šardice a.s. |
24.7.2013 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Šroubárna Ždánice a.s. |
4.6.2013 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady KOIMEX a.s. |
28.12.2011 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady FK Šardice a.s. |
6.8.2010 | Společník s vkladem Riegrova, s.r.o. |
14.4.2008 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady FK Šardice a.s. |
1.7.2003 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Šroubárna Ždánice a.s. |
18.4.2001 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Šroubárna Ždánice a.s. |
Souhrnné informace k osobě Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín
Tato stránka obsahuje informace o osobě Lenka Chalabalová JUDr. okres Hodonín, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Lenka Chalabalová JUDr. aktuálně působí a působila v 15 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Lenka Chalabalová JUDr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu JUDr. Lenka Chalabalová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JUDr. Lenka Chalabalová?
Jméno JUDr. Lenka Chalabalová je uvedeno v 15 společnostech.