Aleš Chytka Ing. Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Aleš Chytka Ing. Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Aleš Chytka".
Aleš Chytka Ing. Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CYTT, spol. s r.o. v likvidaci
Praha 4, Hodkovická 115, PSČ 14000 Zaniklý subjekt: 15. prosince 2022 |
společník | 24.7.2020 15.12.2022 |
CYTT, spol. s r.o. v likvidaci
Praha 4, Hodkovická 115, PSČ 14000 Zaniklý subjekt: 15. prosince 2022 |
ředitel | 1.7.1991 7.10.1994 |
CYTT, spol. s r.o. v likvidaci
Praha 4, Hodkovická 115, PSČ 14000 Zaniklý subjekt: 15. prosince 2022 |
společník | 1.7.1991 24.7.2020 |
LOXIA a.s.
Perucká 2274/26, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
člen představenstva | 30.4.1997 13.3.2000 |
Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1A, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
dozorčí rada | 3.9.1998 12.6.2008 |
Aleš Chytka Ing. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.7.2020 | Společník s vkladem CYTT, spol. s r.o. v likvidaci |
24.7.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (CYTT, spol. s r.o. v likvidaci) |
18.12.2009 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace Jedličkova ústavu |
13.3.2000 | Vymazán(-a) jako člen představenstva LOXIA a.s. |
3.9.1998 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace Jedličkova ústavu |
30.4.1997 | Zapsán(-a) jako člen představenstva LOXIA a.s. |
7.10.1994 | Vymazán(-a) jako člen představenstva CYTT, spol. s r.o. v likvidaci |
1.7.1991 | Zapsán(-a) jako člen představenstva CYTT, spol. s r.o. |
Souhrnné informace k osobě Aleš Chytka Ing. Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Aleš Chytka Ing. Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Aleš Chytka Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Aleš Chytka Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Aleš Chytka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Aleš Chytka?
Jméno Ing. Aleš Chytka je uvedeno v 3 společnostech.