Libor Hronek Mgr. Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Libor Hronek Mgr. Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Libor Hronek".
Libor Hronek Mgr. Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 29. března 2023 |
člen představenstva | 8.3.2001 3.6.2005 |
Bohemia Venture, a.s.
Pražského povstání 1244/3, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. května 2015 |
předseda | 29.1.1996 28.8.1996 |
Bytové družstvo "Sluneční", družstvo v likvidaci
Sluneční 186, 253 03 Chýně Zaniklý subjekt: 8. prosince 2021 |
likvidátor | 1.11.2018 14.3.2020 |
DRUŽSTVO DŮM 1354/8A v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 13. února 2014 |
likvidátor | 19.6.2012 13.2.2014 |
Družstvo U smaltovny 4/1211, Praha 7 v likvidaci
U smaltovny 1211/4, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. května 2013 |
likvidátor | 18.2.2010 10.5.2013 |
Podolské nábřeží 394 s.r.o.
Podolské nábřeží 394/38, Podolí, 147 00 Praha |
jednatel | 27.2.2002 13.7.2008 |
Společenství vlastníků jednotek Holečkova 2642/46
Holečkova 2642/46, Smíchov, 150 00 Praha |
člen výboru | 23.10.2002 22.5.2004 |
Společenství vlastníků Nevanova 1034, 1035, 1036
Nevanova 1035/20, Řepy, 163 00 Praha |
revizor | 9.10.2020 |
Společenství vlastníků Nevanova 1034, 1035, 1036
Nevanova 1035/20, Řepy, 163 00 Praha |
revizor | 24.11.2015 24.11.2019 |
ÚRS CZ a.s.
Tiskařská 257/10, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
člen | 6.2.1997 19.11.1999 |
ÚRS CZ a.s.
Tiskařská 257/10, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
člen | 9.5.1996 6.2.1997 |
Libor Hronek Mgr. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.12.2020 | Revizor Společenství vlastníků Nevanova 1034, 1035, 1036 |
1.12.2020 | Revizor Společenství vlastníků Nevanova 1034, 1035, 1036 |
14.3.2020 | Vymazán(-a) jako Likvidátor Bytové družstvo Sluneční, družstvo v likvidaci |
1.11.2018 | Zapsán(-a) jako likvidátor Bytové družstvo Sluneční, družstvo v likvidaci |
4.11.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Podolské nábřeží 394 s.r.o. . |
1.7.2005 | Vymazán(-a) jako člen představenstva BH CAPITAL, a.s. |
5.10.2004 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Holečkova 2642/46 (vymazáno) |
23.10.2002 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Holečkova 2642/46 |
27.2.2002 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Podolské nábřeží 394 s.r.o.) |
20.6.2001 | Zapsán(-a) jako člen představenstva BH CAPITAL, a.s. |
19.11.1999 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ÚRS PRAHA, a.s. |
6.2.1997 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ÚRS PRAHA, a.s. |
6.2.1997 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ÚRS PRAHA, a.s. |
28.8.1996 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda YSE 2, a.s. |
9.5.1996 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ÚRS PRAHA, a.s. |
29.1.1996 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda YSE, 2 a.s. - investiční fond /zkr. YSE 2, a.s. - IF/ |
Souhrnné informace k osobě Libor Hronek Mgr. Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Libor Hronek Mgr. Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Libor Hronek Mgr. aktuálně působí a působila v 9 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Libor Hronek Mgr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Mgr. Libor Hronek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Mgr. Libor Hronek?
Jméno Mgr. Libor Hronek je uvedeno v 9 společnostech.