Richard Filipi Ing. Chomutov - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Richard Filipi Ing. Chomutov.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Richard Filipi".
Richard Filipi Ing. Chomutov - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOHEMIA ENERGO a.s.
Lomnice, Lomnice Zaniklý subjekt: 11. června 2009 |
člen | 11.8.1999 11.6.2009 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 15.3.2001 15.2.2006 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 20.11.2000 15.3.2001 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 9.8.2000 20.11.2000 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 14.6.2000 9.8.2000 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 20.10.1999 14.6.2000 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 1.10.1998 20.10.1999 |
Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
společník | 2.7.1997 1.10.1998 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
společník | 3.2.2014 8.10.2019 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
společník | 28.5.2010 3.2.2014 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
společník | 29.9.2006 28.5.2010 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
jednatel | 28.4.1998 28.5.2010 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
jednatel | 26.8.1992 3.2.2014 |
F & R, s.r.o.
Jana Švermy 2052, 432 01 Kadaň |
jednatel | 26.8.1992 7.10.2019 |
Richard Filipi Ing. Chomutov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.10.2019 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (F & R, s.r.o. ) |
8.10.2019 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel F & R, s.r.o. . |
3.2.2014 | Společník s vkladem F & R, s.r.o. |
3.2.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel F & R, s.r.o., zmenil adresu. |
3.2.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (F & R, s.r.o.) |
3.2.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (F & R, s.r.o.) |
28.5.2010 | Společník s vkladem F & R, s.r.o. |
28.5.2010 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel F & R, s.r.o., zmenil adresu. |
15.2.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
15.3.2001 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 800 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
15.3.2001 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
20.11.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 260 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
20.11.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
9.8.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 900 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
9.8.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
14.6.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 360 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
14.6.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
20.10.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 180 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
20.10.1999 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bohemia Müller s.r.o. ) |
1.10.1998 | Společník s vkladem Bohemia Müller s.r.o. |
1.10.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 36 000,-Kč (Bohemia Müller s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Richard Filipi Ing. Chomutov
Tato stránka obsahuje informace o osobě Richard Filipi Ing. Chomutov, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Richard Filipi Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Richard Filipi Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Richard Filipi – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Richard Filipi?
Jméno Ing. Richard Filipi je uvedeno v 3 společnostech.