Petr Novák okres Zlín - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Petr Novák okres Zlín.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Petr Novák".
Petr Novák okres Zlín - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGRO PUBLICITY, s.r.o. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 10. května 2011 |
likvidátor | 14.3.2008 10.5.2011 |
AVRA Prague s.r.o.
Chrášťanská 766/14, Ruzyně, 161 00 Praha |
společník | 9.9.2022 16.2.2024 |
AVRA Prague s.r.o.
Chrášťanská 766/14, Ruzyně, 161 00 Praha |
společník | 10.7.2022 9.9.2022 |
AVRA Prague s.r.o.
Chrášťanská 766/14, Ruzyně, 161 00 Praha |
společník | 29.4.2022 10.7.2022 |
AVRA Prague s.r.o.
Chrášťanská 766/14, Ruzyně, 161 00 Praha |
společník | 11.12.2021 29.4.2022 |
AVRA Prague s.r.o.
Chrášťanská 766/14, Ruzyně, 161 00 Praha |
společník | 13.8.2021 11.12.2021 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 1.11.2022 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 11.12.2021 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 29.4.2022 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 31.10.2020 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 22.9.2017 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 10.7.2022 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 12.9.2022 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 11.2.2016 17.7.2020 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
společník | 25.10.2006 1.1.2011 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
společník | 10.6.2003 25.10.2006 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
společník | 16.7.2002 10.6.2003 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
společník | 16.11.1999 16.7.2002 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 16.11.1999 16.7.2002 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 16.11.1994 25.10.2006 |
BOHEMIA TAX, spol. s r.o.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 16.11.1994 1.2.2010 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 31.10.2020 30.4.2021 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 20.7.2020 31.10.2020 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 17.5.2020 20.7.2020 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 17.5.2020 30.4.2021 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 17.5.2020 31.10.2020 |
CUKOMAL COMPANY s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 17.10.2017 20.7.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jediný akcionář | 11.12.2021 1.2.2022 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jediný akcionář | 31.10.2020 11.12.2021 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jediný akcionář | 20.7.2020 31.10.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jediný akcionář | 22.9.2017 20.7.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 29.4.2022 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 10.7.2022 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 31.10.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 20.7.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 22.9.2017 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 11.12.2021 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 12.9.2022 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 24.4.2017 16.2.2024 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jediný akcionář | 24.4.2017 22.9.2017 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
statutární ředitel | 7.3.2017 1.1.2021 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
statutární ředitel | 7.3.2017 22.9.2017 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
statutární ředitel | 7.3.2017 20.7.2020 |
Czech Fees & Taxes Co. a.s.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
statutární ředitel | 7.3.2017 31.10.2020 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 9.9.2022 16.2.2024 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 10.7.2022 9.9.2022 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 29.4.2022 10.7.2022 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 11.12.2021 29.4.2022 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 31.10.2020 11.12.2021 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 17.7.2020 31.10.2020 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 22.9.2017 17.7.2020 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 22.9.2014 22.9.2017 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 8.6.2012 22.9.2014 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 22.5.2012 8.6.2012 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 31.10.2020 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 10.7.2022 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 8.6.2012 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 25.7.2017 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 22.9.2017 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 17.7.2020 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 11.12.2021 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 9.9.2022 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 16.2.2024 |
Czech Holding Company s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 18.4.2012 29.4.2022 |
Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy |
předseda dozorčí rady | 21.9.2011 25.4.2013 |
Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy |
předseda dozorčí rady | 11.10.2006 21.9.2011 |
Fotbalový klub Chmel Blšany, a.s.
Blšany, Blšany Zaniklý subjekt: 4. prosince 2012 |
člen dozorčí rady | 15.1.2001 31.12.2002 |
GS - zařízení školního stravování s.r.o.
Mánesova 752/10, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 4.11.2006 30.9.2009 |
KETTI, spol. s r.o., v likvidaci
Na dlouhém lánu 508/41, Vokovice, 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 19. března 2024 |
likvidátor | 1.1.2024 16.2.2024 |
MADE GROUP, a.s.
Kostelecká 894/61, Čakovice, 196 00 Praha |
předseda představenstva | 7.7.2004 27.10.2006 |
MADE GROUP, a.s.
Kostelecká 894/61, Čakovice, 196 00 Praha |
předseda | 7.7.2004 27.10.2006 |
MADE GROUP, a.s.
Kostelecká 894/61, Čakovice, 196 00 Praha |
předseda představenstva | 7.7.2004 7.2.2007 |
Stav Stroj Holding a.s.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
statutární ředitel | 6.10.2017 6.9.2018 |
Stav Stroj Holding a.s.
Armády 220/23, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
předseda správní rady | 6.10.2017 6.9.2018 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 9.9.2022 16.2.2024 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 10.7.2022 9.9.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 29.4.2022 10.7.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 11.12.2021 29.4.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 31.10.2020 11.12.2021 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 17.7.2020 31.10.2020 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 11.12.2021 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 16.2.2024 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 10.7.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 31.10.2020 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 9.9.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 29.4.2022 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 10.2.2020 17.7.2020 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 22.9.2017 17.7.2020 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 19.9.2014 22.9.2017 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
společník | 24.2.2012 19.9.2014 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 24.2.2012 19.9.2014 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 24.2.2012 22.9.2017 |
ZÁPRAŽÍ s.r.o.
Slepá 123, 282 01 Doubravčice |
jednatel | 24.2.2012 5.12.2017 |
Petr Novák okres Zlín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.2.2024 | Správní rada Czech Fees & Taxes Co. a.s. |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako Likvidátor KETTI, spol. s r.o., v likvidaci |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AVRA Prague s.r.o. ) |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Czech Holding Company s.r.o. ) |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Czech Holding Company s.r.o. . |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ZÁPRAŽÍ s.r.o. ) |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ZÁPRAŽÍ s.r.o. . |
1.1.2024 | Zapsán(-a) jako likvidátor KETTI, spol. s r.o., v likvidaci |
27.2.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BOHEMIA TAX, spol. s r.o. . |
12.9.2022 | Správní rada Czech Meat Company a.s. |
12.9.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BOHEMIA TAX, spol. s r.o.) |
12.9.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BOHEMIA TAX, spol. s r.o. . |
12.9.2022 | Správní rada Czech Fees & Taxes Co. a.s. |
9.9.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120 000,-Kč, podíl: 60 % (AVRA Prague s.r.o.) |
9.9.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (JOPEX, s.r.o.) |
9.9.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 295 000,-Kč, podíl: 100 % (Czech Holding Company s.r.o.) |
9.9.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ZÁPRAŽÍ s.r.o.) |
9.9.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 102 000,-Kč, podíl: 51 % (ZÁPRAŽÍ s.r.o.) |
9.9.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ZÁPRAŽÍ s.r.o. . |
9.9.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Czech Holding Company s.r.o. ) |
9.9.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Czech Holding Company s.r.o. . |
9.9.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AVRA Prague s.r.o. ) |
9.9.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ZÁPRAŽÍ s.r.o. ) |
10.7.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ZÁPRAŽÍ s.r.o., zmenil adresu. |
10.7.2022 | Společník s vkladem ZÁPRAŽÍ s.r.o. |
10.7.2022 | Společník s vkladem AVRA Prague s.r.o. |
10.7.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JOPEX, s.r.o., zmenil adresu. |
10.7.2022 | Společník s vkladem Czech Holding Company s.r.o. |
10.7.2022 | Správní rada Czech Meat Company a.s. |
10.7.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel BOHEMIA TAX, spol. s r.o., zmenil adresu. |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BOHEMIA TAX, spol. s r.o.) |
10.7.2022 | Správní rada Czech Meat Company a.s. |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 295 000,-Kč, podíl: 100 % (Czech Holding Company s.r.o.) |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (JOPEX, s.r.o.) |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120 000,-Kč, podíl: 60 % (AVRA Prague s.r.o.) |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 102 000,-Kč, podíl: 51 % (ZÁPRAŽÍ s.r.o.) |
10.7.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ZÁPRAŽÍ s.r.o.) |
29.4.2022 | Správní rada Czech Meat Company a.s. |
29.4.2022 | Společník s vkladem ZÁPRAŽÍ s.r.o. |
29.4.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ZÁPRAŽÍ s.r.o., zmenil adresu. |
29.4.2022 | Společník s vkladem Czech Holding Company s.r.o. |
29.4.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JOPEX, s.r.o., zmenil adresu. |
29.4.2022 | Společník s vkladem AVRA Prague s.r.o. |
29.4.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel BOHEMIA TAX, spol. s r.o., zmenil adresu. |
1.2.2022 | Akcionář Czech Fees & Taxes Co. a.s. |
11.12.2021 | Správní rada Czech Meat Company a.s. |
11.12.2021 | Společník s vkladem ZÁPRAŽÍ s.r.o. |
11.12.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ZÁPRAŽÍ s.r.o., zmenil adresu. |
11.12.2021 | Společník s vkladem AVRA Prague s.r.o. |
11.12.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel BOHEMIA TAX, spol. s r.o., zmenil adresu. |
Souhrnné informace k osobě Petr Novák okres Zlín
Tato stránka obsahuje informace o osobě Petr Novák okres Zlín, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Petr Novák aktuálně působí a působila v 13 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Petr Novák", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Novák – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Novák?
Jméno Petr Novák je uvedeno v 13 společnostech.