Petr Novák Most - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Petr Novák Most.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Petr Novák".
Petr Novák Most - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
B. M. N. - car., v.o.s.
Most, Lidická 602/65 |
společníci | 11.12.1990 |
I N V E S T Žatec s.r.o. v likvidaci
Klášterní 267, 438 01 Žatec Zaniklý subjekt: 5. června 2015 |
společník | 29.6.1994 17.12.2005 |
I N V E S T Žatec s.r.o. v likvidaci
Klášterní 267, 438 01 Žatec Zaniklý subjekt: 5. června 2015 |
jednatel | 29.6.1994 3.11.1998 |
SAKADAN FILTRACE s.r.o. v likvidaci
Most, Báňská ul. 287, PSČ 43401 |
společník | 9.3.2016 |
SAKADAN FILTRACE s.r.o. v likvidaci
Most, Báňská ul. 287, PSČ 43401 |
společník | 6.11.2015 9.3.2016 |
SAKADAN FILTRACE s.r.o. v likvidaci
Most, Báňská ul. 287, PSČ 43401 |
jednatel | 30.9.2010 22.8.2013 |
SAKADAN FILTRACE s.r.o. v likvidaci
Most, Báňská ul. 287, PSČ 43401 |
společník | 5.8.2010 6.11.2015 |
SAKADAN FILTRACE s.r.o. v likvidaci
Most, Báňská ul. 287, PSČ 43401 |
společník | 12.12.2000 5.8.2010 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
společník | 9.3.2016 15.9.2022 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
prokura | 9.3.2016 15.9.2022 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
společník | 6.11.2015 9.3.2016 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
prokura | 6.11.2015 9.3.2016 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
společník | 1.11.1996 6.11.2015 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
společník | 27.2.1995 1.11.1996 |
SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Vrchlického 292/2816 Zaniklý subjekt: 15. září 2022 |
prokura | 27.2.1995 6.11.2015 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
prokura | 8.3.2016 29.11.2016 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
společník | 8.3.2016 29.11.2016 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
společník | 4.11.2015 8.3.2016 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
prokura | 4.11.2015 8.3.2016 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
společník | 19.10.1998 4.11.2015 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
společník | 24.5.1996 19.10.1998 |
S-KONTAKT spol. s r.o. v likvidaci
Šepetely 21, pošta Třebívlice, PSČ 411 15 Zaniklý subjekt: 14. ledna 2022 |
prokura | 24.5.1996 4.11.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní úklidové činnosti Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
1.5.1990 |
Petr Novák Most - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.11.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (S-KONTAKT spol. s r.o. ) |
29.11.2016 | Vymazán(-a) jako prokurista S-KONTAKT spol. s r.o. |
9.3.2016 | Společník s vkladem SAKADAN FILTRACE s.r.o. |
9.3.2016 | Společník s vkladem SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným |
9.3.2016 | Prokurista SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným |
9.3.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč (SAKADAN FILTRACE s.r.o.) |
9.3.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč (SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným) |
9.3.2016 | Zapsán(-a) jako prokurista SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným |
8.3.2016 | Společník s vkladem S-KONTAKT spol. s r.o. |
8.3.2016 | Prokurista S-KONTAKT spol. s r.o. |
8.3.2016 | Zapsán(-a) jako prokurista S-KONTAKT spol. s r.o. |
8.3.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 248 000,-Kč, splaceno: 248000 % (S-KONTAKT spol. s r.o.) |
6.11.2015 | Prokurista SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným |
6.11.2015 | Společník s vkladem SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným |
6.11.2015 | Společník s vkladem SAKADAN FILTRACE s.r.o. |
4.11.2015 | Společník s vkladem S-KONTAKT spol. s r.o. |
4.11.2015 | Prokurista S-KONTAKT spol. s r.o. |
2.9.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel SAKADAN FILTRACE s.r.o. . |
7.10.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SAKADAN FILTRACE s.r.o.) |
5.8.2010 | Společník s vkladem SAKADAN FILTRACE s.r.o. |
19.10.1998 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (S-KONTAKT spol. s r.o. ) |
1.11.1996 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným ) |
24.5.1996 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (S-KONTAKT spol. s r.o.) |
28.2.1995 | Zapsán(-a) jako člen představenstva UNIPOL GROUP a.s. |
27.2.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (SAKA-DAN, společnost s ručením omezeným) |
29.6.1994 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (I N V E S T Žatec s.r.o.) |
29.6.1994 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (I N V E S T Žatec s.r.o.) |
29.6.1994 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel I N V E S T Žatec s.r.o. . |
29.6.1994 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (I N V E S T Žatec s.r.o. ) |
11.12.1990 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (B. M. N. - car., v.o.s.) |
Souhrnné informace k osobě Petr Novák Most
Tato stránka obsahuje informace o osobě Petr Novák Most, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Petr Novák aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Petr Novák", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Novák – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Novák?
Jméno Petr Novák je uvedeno v 5 společnostech.
Jaké obory činnosti má Petr Novák uvedeny v živnosti?
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Ostatní úklidové činnosti. Ostatní sportovní činnosti. Velkoobchod a maloobchod. Další informace k Petr Novák