Milan Stejskal Žamberk - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Milan Stejskal Žamberk.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Milan Stejskal".
Milan Stejskal Žamberk - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Ariva s. r. o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. února 2022 |
společník | 10.7.2001 28.6.2008 |
Ariva s. r. o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. února 2022 |
společník | 15.2.2000 10.7.2001 |
Ariva s. r. o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. února 2022 |
společník | 4.11.1993 15.2.2000 |
Ariva s. r. o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. února 2022 |
jednatel | 4.11.1993 22.5.2008 |
RENAST s.r.o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
společník | 19.9.2007 10.7.2008 |
RENAST s.r.o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
jednatel | 19.9.2007 29.9.2022 |
STANDEKO s.r.o.
Nádražní 815, 564 01 Žamberk |
společník | 10.6.1997 1.7.1999 |
STANDEKO s.r.o.
Nádražní 815, 564 01 Žamberk |
jednatel | 8.2.1995 1.7.1999 |
STANDEKO s.r.o.
Nádražní 815, 564 01 Žamberk |
společník | 8.2.1995 10.6.1997 |
Milan Stejskal Žamberk - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.10.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel RENAST s.r.o. . |
10.7.2008 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (RENAST s.r.o. ) |
28.6.2008 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Ariva s. r. o. v likvidaci ) |
28.6.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Ariva s. r. o. . |
19.9.2007 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RENAST s.r.o.) |
19.9.2007 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (RENAST s.r.o.) |
10.7.2001 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Ariva s. r. o.) |
10.7.2001 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Ariva s. r. o. ) |
15.2.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (Ariva s. r. o.) |
15.2.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Ariva s. r. o. ) |
1.7.1999 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (STANDEKO s.r.o. ) |
1.7.1999 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel STANDEKO s.r.o. . |
10.6.1997 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 51 000,-Kč (STANDEKO s.r.o.) |
10.6.1997 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (STANDEKO s.r.o. ) |
8.2.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, splaceno: 17000 % (STANDEKO s.r.o.) |
8.2.1995 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (STANDEKO s.r.o.) |
4.11.1993 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (Ariva s. r. o.) |
4.11.1993 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Ariva s. r. o.) |
Souhrnné informace k osobě Milan Stejskal Žamberk
Tato stránka obsahuje informace o osobě Milan Stejskal Žamberk, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Milan Stejskal aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Milan Stejskal", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Milan Stejskal – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Milan Stejskal?
Jméno Milan Stejskal je uvedeno v 3 společnostech.