Renáta Beránková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Renata Berankova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 23 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Renata Berankova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 7 různých osob.
Renáta Beránková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Renáta Beránková
Praha |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
Renata Beránková
okres Děčín |
Firmy: |
3. |
Ing. Renáta Beránková
okres Frýdek-Místek |
Firmy: |
4. |
Renáta Beránková
okres Beroun |
Živnost |
5. |
Renata Beránková
okres Mladá Boleslav |
Živnost |
6. |
Renáta Beránková
okres Brno-město |
Živnost |
7. |
Renata Beránková
okres Brno-město |
Živnost |
8. |
Ing. Renáta Beránková
okres Frýdek-Místek |
Živnost |
9. |
Renáta Beránková
Praha |
Živnost |
10. |
Renata Beránková
Brno |
Živnost |
11. |
Renata Beránková
Kladno |
Firmy: |
12. |
Renata Beránková
České Budějovice |
Firmy: |
Detaily Renáta Beránková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Renáta Beránková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ J. A. KOMENSKÉHO KYJOV, z.s.
Újezd 990/2, 697 01 Kyjov |
15.11.2018 | |
Sun Marketing, s.r.o.
Hybernská 1271/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
21.6.2008 23.2.2010 |
|
VENIVICI s.r.o.
Kupkova 380/2, 690 02 Břeclav |
11.8.2014 6.12.2018 |
|
VENIVICI s.r.o.
Kupkova 380/2, 690 02 Břeclav |
18.3.2010 11.8.2014 |
|
VENIVICI s.r.o.
Kupkova 380/2, 690 02 Břeclav |
10.3.2010 26.11.2018 |
|
VENIVICI s.r.o.
Kupkova 380/2, 690 02 Břeclav |
10.3.2010 11.8.2014 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Informační a komunikační činnosti Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
8.8.2007 |
Renáta Beránková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.11.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Komenského Kyjov |
6.12.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel VENIVICI s.r.o. . |
6.12.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VENIVICI s.r.o. ) |
2. Renata Beránková , okres Děčín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Amedan services s.r.o., v likvidaci
Letiny Zaniklý subjekt: 2.3.2010 |
5.4.2007 19.9.2007 |
|
ENAKTYMENT s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
24.10.2007 9.1.2008 |
|
Labská plavební společnost, s.r.o.
Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
6.8.2021 | |
Smartconsulting, s.r.o.
Plzeň 2 - Černice, Plaménková 1034/1, PSČ 32600 |
3.4.2007 31.8.2007 |
|
St.Marten Relaxing, s.r.o.
Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
3.4.2007 29.5.2007 |
|
Stavby Vozatár s.r.o. v likvidaci
Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 24.11.2021 |
24.10.2007 27.3.2008 |
|
ŠKODA ICT s.r.o.
Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
22.10.2007 5.3.2008 |
|
Ubytování bez hranic, s.r.o.
Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
12.4.2016 | |
UrCont Systems s.r.o. v likvidaci
Úslavská 1816/51, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 9.2.2019 |
22.10.2007 28.5.2008 |
|
Vltavská plavební s.r.o.
Dolnoměcholupská 522/12A, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha |
4.1.2016 14.7.2016 |
Renata Beránková okres Děčín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.8.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 5 % (Labská plavební společnost, s.r.o.) |
14.7.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Vltavská plavební s.r.o. ) |
12.4.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 9 500,-Kč, podíl: 95 % (Ubytování bez hranic, s.r.o.) |
3. Ing. Renáta Beránková , okres Frýdek-Místek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TAIJO s.r.o.
Tavičská 226/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
12.3.2020 |
Ing. Renáta Beránková okres Frýdek-Místek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.3.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (TAIJO s.r.o.) |
4. Renáta Beránková, okres Beroun
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Podpůrné činnosti pro lesnictví |
20.10.2021 |
5. Renata Beránková, okres Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Překladatelské a tlumočnické činnosti |
19.1.1994 |
6. Renáta Beránková, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
1.6.1996 |
7. Renata Beránková, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
4.12.1995 |
8. Ing. Renáta Beránková, okres Frýdek-Místek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ubytování Architektonické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
25.2.1998 |
9. Renáta Beránková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur |
16.2.2000 |
10. Renata Beránková, Brno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Podpůrné činnosti pro scénická umění Velkoobchod a maloobchod |
6.12.2010 |
11. Renata Beránková , Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FIONA PRAHA, s.r.o. v likvidaci
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2022 |
9.5.2018 9.11.2022 |
|
FIONA PRAHA, s.r.o. v likvidaci
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2022 |
10.6.2005 9.5.2018 |
|
FIONA PRAHA, s.r.o. v likvidaci
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2022 |
10.2.2005 9.11.2022 |
|
FIONA PRAHA, s.r.o. v likvidaci
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2022 |
10.2.2005 9.5.2018 |
|
NEXILIS s.r.o. v likvidaci
náměstí Sítná 3127, Kročehlavy, 272 01 Kladno Zaniklý subjekt: 2.6.2017 |
4.5.2007 11.3.2011 |
|
NEXILIS s.r.o. v likvidaci
náměstí Sítná 3127, Kročehlavy, 272 01 Kladno Zaniklý subjekt: 2.6.2017 |
20.6.2006 11.3.2011 |
12. Renata Beránková , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bohemia Promotion & Production s.r.o.
Fr. Bílka 1481/24, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice |
28.2.2005 30.4.2010 |
|
Bohemia Promotion & Production s.r.o.
Fr. Bílka 1481/24, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice |
2.2.2005 23.4.2010 |
|
ECOSOL a.s. v likvidaci
Lannova tř. 92/53, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Zaniklý subjekt: 4.1.2020 |
26.10.2010 21.12.2011 |
|
ECOSOL a.s. v likvidaci
Lannova tř. 92/53, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Zaniklý subjekt: 4.1.2020 |
12.8.2009 26.10.2010 |
Souhrnné informace ke jménu "Renáta Beránková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Renáta Beránková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Renáta Beránková?
Jméno Renáta Beránková je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem Renáta Beránková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Renáta Beránková.