Jaroslav Pouzar - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Pouzar v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 10 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 34 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jaroslav Pouzar bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Jaroslav Pouzar - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaroslav Pouzar
České Budějovice |
Firmy: |
2. |
Jaroslav Pouzar
okres České Budějovice |
Živnost a firmy: |
3. |
Jaroslav Pouzar
okres České Budějovice |
Firmy: |
4. |
Jaroslav Pouzar
České Budějovice |
Živnost |
5. |
Jaroslav Pouzar
okres České Budějovice |
Podnikatel fyz. osoba |
6. |
Jaroslav Pouzar
okres České Budějovice |
Živnost |
7. |
Jaroslav Pouzar
okres České Budějovice |
Firmy: |
8. |
Jaroslav Pouzar
Česká republika |
Firmy: |
9. |
Jaroslav Pouzar
České Budějovice |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Pouzar - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaroslav Pouzar , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
1. Budějovická IS, spol. s r.o.
U Vodičků 524, Soběslav II, 392 01 Soběslav |
14.7.1999 31.3.2004 |
|
1. Budějovická IS, spol. s r.o.
U Vodičků 524, Soběslav II, 392 01 Soběslav |
6.6.1995 5.3.2004 |
|
1. Budějovická IS, spol. s r.o.
U Vodičků 524, Soběslav II, 392 01 Soběslav |
6.6.1995 14.7.1999 |
|
1. Budějovická IS, spol. s r.o.
U Vodičků 524, Soběslav II, 392 01 Soběslav |
6.3.1992 6.6.1995 |
|
EDELMANN CONSULTING s.r.o.
Žižkova tř. 183/33, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
3.11.1995 9.7.1998 |
|
EDELMANN CONSULTING s.r.o.
Žižkova tř. 183/33, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
3.11.1995 9.7.1998 |
|
EDELMANN CONSULTING s.r.o.
Žižkova tř. 183/33, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
31.7.1992 3.11.1995 |
|
EDELMANN CONSULTING s.r.o.
Žižkova tř. 183/33, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
31.7.1991 3.11.1995 |
|
HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, z.s.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
4.7.2014 8.6.2016 |
|
HC MAD BULL z.s.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
7.4.2020 11.5.2022 |
|
HC MAD BULL z.s.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
12.4.2016 6.4.2020 |
|
OBCHODNÍ CENTRUM VLTAVÍN, s.r.o.
Krajinská 33/5, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice |
2.6.1993 6.8.1993 |
|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
28.8.2024 | |
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
12.3.2001 | |
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
12.3.2001 12.8.2004 |
|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
12.3.2001 12.9.2015 |
|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
14.1.1999 10.4.2001 |
|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
25.2.1994 28.8.1995 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
10.9.2015 8.3.2018 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
26.6.2013 10.9.2015 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
10.5.2010 26.6.2013 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
3.11.2008 10.5.2010 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
3.11.2008 10.5.2010 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
8.2.1994 8.2.1994 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
8.2.1994 3.11.2008 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
8.2.1994 8.2.1994 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
8.2.1994 3.11.2008 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
18.11.1991 8.2.1994 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
18.11.1991 8.3.2018 |
|
POUZARSPORT spol. s r.o.
E. Rošického 1756, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice Zaniklý subjekt: 18.10.2023 |
18.11.1991 10.9.2015 |
|
PROVISIO CB s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
3.1.2017 6.12.2017 |
|
S.K.K. a.s. v likvidaci
Jílovská 1167/71a, Braník, 142 00 Praha |
26.7.2007 22.9.2008 |
Jaroslav Pouzar České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.8.2024 | Akcionář POUZAR a spol., akciová společnost |
25.5.2022 | |
10.3.2022 |
2. Jaroslav Pouzar , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BBA malé stavby s.r.o.
Ke Krči 576/36, Braník, 147 00 Praha |
18.5.2000 15.10.2001 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
22.4.1991
Zaniklý subjekt: 28.1.2017 |
3. Jaroslav Pouzar , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Lipata s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
18.6.2024 | |
Lipata s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
18.6.2024 |
Jaroslav Pouzar okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Lipata s.r.o.) |
18.6.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (Lipata s.r.o.) |
4. Jaroslav Pouzar, České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
13.7.1992 |
5. Jaroslav Pouzar, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba elektřiny |
29.11.2000 |
6. Jaroslav Pouzar, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Ostatní úklidové činnosti Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
8.7.2011 |
7. Jaroslav Pouzar , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
OBCHODNÍ CENTRUM VLTAVÍN, s.r.o.
Krajinská 33/5, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice |
2.6.1993 6.8.1993 |
8. Jaroslav Pouzar , Česká republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
10.8.1990 25.2.1994 |
9. Jaroslav Pouzar , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
POUZAR a spol., akciová společnost
Dlouhá 1371/35a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
28.8.1995 14.1.1999 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Pouzar"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Pouzar – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Pouzar?
Jméno Jaroslav Pouzar je uvedeno v 10 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Pouzar je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Jaroslav Pouzar.