JIŘÍ FARA - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Fara v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 13 existujících společnostech a má celkem 8 aktuálních záznamů a celkem 77 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 49 zaniklých společnostech.Jméno Jiri Fara bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 6 různých osob.
JIŘÍ FARA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Fára
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Jiří Fara
Praha |
Firmy: |
3. |
Jiří Fára
Ústí nad Labem |
Firmy: |
4. |
Ing. Jiří Fara
Vrchlabí |
Firmy: |
5. |
Ing. Bc. JIŘÍ FARA
Vrchlabí |
Firmy: |
6. |
Jiří Fara
Skalice |
Živnost |
7. |
Jiří Fara
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
8. |
Jiří Fara
okres Praha-západ |
Živnost |
9. |
Ing. Jiří Fara
okres Hradec Králové |
Podnikatel fyz. osoba |
10. |
Jiří Fára
okres Příbram |
Živnost |
11. |
Jiří Fara
Česká republika |
Živnost |
12. |
Jiří Fara
Praha |
Firmy: |
13. |
Jiří Fara
okres Tábor |
Firmy: |
14. |
Jiří Fára
Mariánské Lázně |
Firmy: |
Detaily JIŘÍ FARA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Fára , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Myslivečkova č.p.1796 - 1798, Praha 6
Myslivečkova 1798/5, Břevnov (Praha 6), 162 00 Praha |
14.10.2015 6.1.2020 |
|
Společenství vlastníků Myslivečkova č.p.1796 - 1798, Praha 6
Myslivečkova 1798/5, Břevnov (Praha 6), 162 00 Praha |
28.12.2013 14.10.2015 |
|
Společenství vlastníků Myslivečkova č.p.1796 - 1798, Praha 6
Myslivečkova 1798/5, Břevnov (Praha 6), 162 00 Praha |
14.10.2009 17.9.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
6.8.1991
Zaniklý subjekt: 22.2.2023 |
2. Jiří Fara , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FARA REALITY,s.r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
6.9.2017 | |
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
13.9.2017 | |
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
11.9.2017 | |
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
22.10.2007 13.9.2017 |
|
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
22.10.2007 11.9.2017 |
|
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
21.6.1999 22.10.2007 |
|
FARA spol.s r.o.
K Matěji 2162/33, Dejvice, 160 00 Praha |
21.6.1999 22.10.2007 |
Jiří Fara Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.9.2017 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel FARA spol.s r.o., zmenil adresu. |
13.9.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FARA spol.s r.o.) |
11.9.2017 | Společník s vkladem FARA spol.s r.o. |
3. Jiří Fára , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Koněvova 215/3
Koněvova 215/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
22.1.2017 | |
Společenství vlastníků Koněvova 215/3
Koněvova 215/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
21.2.2011 21.2.2016 |
Jiří Fára Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.4.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Koněvova 215/3 |
19.4.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Koněvova 215/3 |
4. Ing. Jiří Fara , Vrchlabí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AKTIVA consulting s. r. o.
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové |
7.8.2024 | |
AKTIVA consulting s. r. o.
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové |
28.12.2012 7.8.2024 |
|
AKTIVA consulting s. r. o.
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové |
20.11.2009 28.12.2012 |
|
AKTIVA consulting s. r. o.
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové |
14.3.2002 16.7.2009 |
|
AKTIVA consulting s. r. o.
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové |
14.3.2002 20.11.2009 |
|
ALFA CZECH s.r.o., v likvidaci
Dělnická 363, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
26.5.2004 23.6.2010 |
|
AND stavební práce, v.o.s. v likvidaci
Chotěvice 135, 543 71 Chotěvice Zaniklý subjekt: 8.12.2017 |
16.9.2016 8.12.2017 |
|
ATL v. o. s. v likvidaci
Stavidlový vrch 33, Hořejší Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 14.8.2021 |
1.7.2020 14.8.2021 |
|
BOBR, Pec pod Sněžkou, s.r.o. v likvidaci
Temný Důl 1, 542 26 Horní Maršov Zaniklý subjekt: 16.12.2015 |
6.11.2013 16.12.2015 |
|
BOBR, Pec pod Sněžkou, s.r.o. v likvidaci
Temný Důl 1, 542 26 Horní Maršov Zaniklý subjekt: 16.12.2015 |
5.9.2012 6.11.2013 |
|
CERS s.r.o.
Dobruška, Dobruška Zaniklý subjekt: 30.12.2009 |
6.10.2005 30.10.2009 |
|
DAKPAP, s.r.o. v likvidaci
Krkonošská 1379, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 11.4.2016 |
20.1.2014 11.4.2016 |
|
Dan Label Company a.s.
Bílá Třemešná 131, 544 72 Bílá Třemešná Zaniklý subjekt: 21.11.2017 |
3.12.2014 25.11.2016 |
|
DUDOVA obchodní spol. s r.o. v likvidaci
Hostinné Zaniklý subjekt: 11.7.2009 |
4.7.2008 11.7.2009 |
|
E & K, společnost stavební a investorská, spol. s r.o. v likvidaci
Špindlerův Mlýn 211, 543 51 Špindlerův Mlýn Zaniklý subjekt: 14.4.2016 |
27.11.2014 14.4.2016 |
|
EBK, s.r.o. v likvidaci
Janáčkova 251, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 14.4.2016 |
14.7.2014 14.4.2016 |
|
Edwin s.r.o. v likvidaci
Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 22.12.2015 |
6.11.2013 22.12.2015 |
|
Edwin s.r.o. v likvidaci
Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 22.12.2015 |
30.8.2012 6.11.2013 |
|
ELBOSS v.o.s., v likvidaci
Horní Branná 142, 512 36 Horní Branná Zaniklý subjekt: 2.3.2017 |
17.2.2014 2.3.2017 |
|
Euro mercator s r.o. v likvidaci
Pardubice Zaniklý subjekt: 27.6.2009 |
7.3.2003 22.3.2006 |
|
FACTORY & DESIGN AGENCY s.r.o. v likvidaci
Studenec 122, 512 33 Studenec Zaniklý subjekt: 12.4.2016 |
8.4.2014 12.4.2016 |
|
FARMEX CZ s.r.o. v likvidaci
Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 14.11.2018 |
8.8.2016 14.11.2018 |
|
G L O B Á L - VO spol.s r.o., v likvidaci
Špindlerův Mlýn 266, 543 51 Špindlerův Mlýn Zaniklý subjekt: 19.3.2014 |
4.1.2013 19.3.2014 |
|
GAPA Trutnov s.r.o. v likvidaci
Maršovská 63, 542 24 Svoboda nad Úpou Zaniklý subjekt: 10.5.2016 |
5.11.2015 10.5.2016 |
|
GAPA Trutnov s.r.o. v likvidaci
Maršovská 63, 542 24 Svoboda nad Úpou Zaniklý subjekt: 10.5.2016 |
29.5.2014 5.11.2015 |
|
GER, s.r.o. v likvidaci
Náchodská 2, Poříčí, 541 03 Trutnov Zaniklý subjekt: 15.3.2016 |
25.1.2008 27.1.2015 |
|
GH - DOS Bílá Třemešná, spol. s r.o. v likvidaci
Bílá Třemešná 364, 544 72 Bílá Třemešná Zaniklý subjekt: 26.1.2018 |
21.6.2016 5.1.2018 |
|
HAVEL GAS s.r.o. v likvidaci
Studenec 286, 512 33 Studenec Zaniklý subjekt: 5.1.2024 |
1.9.2023 5.1.2024 |
|
HAVEL PLYN a.s.
Studenec 311, 512 33 Studenec |
6.11.2013 15.6.2014 |
|
HAVEL PLYN a.s.
Studenec 311, 512 33 Studenec |
25.4.2000 15.6.2014 |
|
HOSIPS, s.r.o. v likvidaci
Bulharská 61, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 12.4.2016 |
11.11.2015 12.4.2016 |
|
HOSIPS, s.r.o. v likvidaci
Bulharská 61, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 12.4.2016 |
17.3.2014 11.11.2015 |
|
HUAN WEI KE JI MZ CZ, s.r.o. v likvidaci
Dominova 2464/13, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.2.2017 |
30.11.2015 15.2.2017 |
|
IS online s.r.o. v likvidaci
Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 25.1.2019 |
1.1.2017 25.1.2019 |
|
ITTREND.cz s.r.o. v likvidaci
Nádražní 100, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 14.4.2016 |
21.10.2014 14.4.2016 |
|
JR Group s.r.o.
Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou Zaniklý subjekt: 7.5.2008 |
9.8.2004 9.4.2008 |
|
Krkonošský nábytek s.r.o.
Vrchlabí, Vrchlabí Zaniklý subjekt: 9.10.2009 |
2.6.2006 27.7.2009 |
|
LABE Turist Obchodní společnost s ručením omezeným, v likvidaci
Vrchlabí, Vrchlabí Zaniklý subjekt: 24.11.2010 |
22.2.2008 24.11.2010 |
|
Liberecké mrazírny s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 8.5.2008 |
4.4.2006 19.2.2008 |
|
LORWA s.r.o. v likvidaci
Vidochov Zaniklý subjekt: 5.6.2020 |
29.5.2017 5.6.2020 |
|
MASOTREND, s.r.o. v likvidaci
Krkonošská 27, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 29.12.2020 |
23.10.2015 29.12.2020 |
|
MASOTREND, s.r.o. v likvidaci
Krkonošská 27, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 29.12.2020 |
21.5.2013 23.10.2015 |
|
MASPORK společnost s ručením omezeným v likvidaci
Stanislava Opočenského 60, 550 01 Broumov Zaniklý subjekt: 18.5.2023 |
15.8.2007 25.9.2012 |
|
PILCO s.r.o. v likvidaci
Prostřední Lánov 263, 543 41 Lánov Zaniklý subjekt: 6.1.2018 |
31.5.2017 6.1.2018 |
|
S.B.D. Trutnov, spol. s r.o. v likvidaci
Horská 64, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 12.4.2016 |
17.6.2014 12.4.2016 |
|
SO INVEST-ISRO, s.r.o. organizační složka, v likvidaci
Zaniklý subjekt: 11.10.2016 |
4.1.2013 11.10.2016 |
|
Šťastný kopec 28 spol. s r.o. v likvidaci
Čistá v Krkonoších ev. č. 52, 543 44 Černý Důl Zaniklý subjekt: 28.12.2022 |
7.9.2021 28.12.2022 |
|
Šťastný kopec 36 spol. s r.o. v likvidaci
Čistá v Krkonoších ev. č. 60, 543 44 Černý Důl |
7.8.2024 | |
Šťastný kopec 36 spol. s r.o. v likvidaci
Čistá v Krkonoších ev. č. 60, 543 44 Černý Důl |
1.1.2016 7.8.2024 |
|
Treml a syn, soukromý stavební podnik, spol. s r.o. v likvidaci
Trutnov Zaniklý subjekt: 10.5.2016 |
4.11.2013 10.5.2016 |
|
Villa Riant Recrea s.r.o. v likvidaci
Hradec Králové, Třída ČSA 383, PSČ 50003 Zaniklý subjekt: 6.4.2022 |
14.9.2020 6.4.2022 |
|
WEKOSTAV, s.r.o. v likvidaci
Strážkovice 2, 542 34 Malé Svatoňovice Zaniklý subjekt: 30.1.2016 |
2.4.2013 30.1.2016 |
|
WEST ELEKTRO TRUTNOV, s.r.o.
Kolmá 500, Poříčí, 541 03 Trutnov Zaniklý subjekt: 1.6.2016 |
14.1.2013 6.4.2016 |
|
ZETT spol. s r.o.
Hrnčířská 857/88, 470 01 Česká Lípa Zaniklý subjekt: 12.3.2018 |
15.4.2003 17.4.2007 |
Ing. Jiří Fara Vrchlabí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.8.2024 | Společník s vkladem AKTIVA consulting s. r. o. |
7.8.2024 | Likvidátor Šťastný kopec 36 spol. s r.o. v likvidaci |
7.8.2024 | Zapsán(-a) jako likvidátor Šťastný kopec 36 spol. s r.o. v likvidaci |
5. Ing. Bc. JIŘÍ FARA , Vrchlabí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Angeland s.r.o. v likvidaci
Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod Zaniklý subjekt: 17.4.2023 |
10.6.2021 17.4.2023 |
|
AQUAMONT MB spol. s r.o. v likvidaci
Palackého 267/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav Zaniklý subjekt: 2.3.2021 |
20.2.2019 2.3.2021 |
|
ATRIMEX spol. s r. o. v likvidaci
Dolní Rokytnice 338, 512 44 Rokytnice nad Jizerou Zaniklý subjekt: 9.3.2018 |
13.9.2017 9.3.2018 |
|
CLUB VOX v.o.s. v likvidaci
Stavidlový vrch 33, Hořejší Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí Zaniklý subjekt: 17.8.2021 |
3.11.2020 17.8.2021 |
|
iClinic plus s.r.o.
Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
12.4.2021 | |
LE GEAR HOLDINGS s.r.o.
Antala Staška 1073/71A, Krč, 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 17.2.2021 |
25.11.2019 17.2.2021 |
|
MADE IN... spol. s r. o.
Pernerova 293/11, Karlín, 186 00 Praha |
9.11.2018 | |
NOVCAR TRANSPORT veřejná obchodní společnost, v likvidaci
Harrachov 211, 512 46 Harrachov Zaniklý subjekt: 12.9.2019 |
5.12.2018 12.9.2019 |
|
Občanské sdružení SMĚR - I.DZ "v likvidaci"
Růženy Svobodové 1032/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Zaniklý subjekt: 1.7.2022 |
10.6.2020 1.7.2022 |
|
SARPA Trading s.r.o. v likvidaci
Polská 81, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 2.10.2023 |
12.12.2019 2.10.2023 |
|
Šťastný kopec 37 spol. s r.o., v likvidaci
Čistá v Krkonoších ev. č. 61, 543 44 Černý Důl Zaniklý subjekt: 10.9.2020 |
2.4.2019 10.9.2020 |
Ing. Bc. JIŘÍ FARA Vrchlabí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.9.2023 | Zapsán(-a) jako likvidátor HAVEL GAS s.r.o. v likvidaci |
10.6.2021 | Zapsán člen statutárního orgánu, při výkonu funkce zastupuje Angeland s.r.o. v likvidaci |
12.4.2021 | Zapsán člen statutárního orgánu, při výkonu funkce zastupuje iClinic plus s.r.o. |
6. Jiří Fara, Skalice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Ostatní vzdělávání Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
10.9.2012 |
7. Jiří Fara, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
26.8.2013 |
8. Jiří Fara, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Ostatní vedlejší činnosti v dopravě Ubytování Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní úklidové činnosti Velkoobchod a maloobchod |
13.1.2016 |
9. Ing. Jiří Fara, okres Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Překladatelské a tlumočnické činnosti Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
4.11.1992 |
10. Jiří Fára, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Výstavba bytových a nebytových budov Příprava staveniště |
2.7.1997 |
11. Jiří Fara, Česká republika
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
4.6.2012 |
12. Jiří Fara , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Tupolevova 5O2-5O4 v likvidaci
Tupolevova 504, Letňany, 199 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.8.2023 |
19.5.2009 1.11.2010 |
|
Bytové družstvo Tupolevova 5O2-5O4 v likvidaci
Tupolevova 504, Letňany, 199 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.8.2023 |
23.5.2006 19.5.2009 |
|
Bytové družstvo Tupolevova 5O2-5O4 v likvidaci
Tupolevova 504, Letňany, 199 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.8.2023 |
17.5.2001 23.5.2006 |
13. Jiří Fara , okres Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Tábor
Ojířova 80, Klokoty, 390 03 Tábor |
6.4.2018 15.4.2023 |
|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Soběslav
Slovenská 746, Soběslav III, 392 01 Soběslav |
18.2.2018 26.2.2023 |
|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Soběslav
Slovenská 746, Soběslav III, 392 01 Soběslav |
17.2.2013 21.4.2017 |
|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Soběslav
Slovenská 746, Soběslav III, 392 01 Soběslav |
17.2.2013 18.2.2018 |
14. Jiří Fára , Mariánské Lázně
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Libušina 556 a 557
Libušina 556/2, 353 01 Mariánské Lázně |
17.2.2020 5.12.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "JIŘÍ FARA"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JIŘÍ FARA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JIŘÍ FARA?
Jméno JIŘÍ FARA je uvedeno v 13 společnostech.
Kolik osob se jménem JIŘÍ FARA je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem JIŘÍ FARA.