Jan Hušbauer - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Husbauer v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 8 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jan Husbauer není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jan Hušbauer - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Jan Hušbauer
Praha |
Firmy: |
Detaily Jan Hušbauer - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Hušbauer , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
4-Majetková, a.s.
Plamínkové 1592/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
12.7.2016 25.8.2016 |
|
4-Majetková, a.s.
Plamínkové 1592/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
29.3.2016 11.8.2016 |
|
Lion Facility & Services s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.7.2015 7.9.2017 |
|
Lion Facility & Services s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.7.2015 19.9.2017 |
|
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
18.4.2023 | |
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
20.4.2022 | |
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
9.11.2017 | |
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
12.2.2021 20.4.2022 |
|
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
9.11.2017 12.2.2021 |
|
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
9.11.2017 12.2.2021 |
|
V&M Agency s.r.o.
Bráfova tř. 161/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
9.11.2017 20.4.2022 |
Jan Hušbauer Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.7.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s. |
20.4.2022 | Společník s vkladem V&M Agency s.r.o. |
20.4.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel V&M Agency s.r.o., zmenil adresu. |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Hušbauer"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Hušbauer – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Hušbauer?
Jméno Jan Hušbauer je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Hušbauer je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Jan Hušbauer.