MICHAL BOHÁČ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Bohac v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 10 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 21 existujících společnostech a má celkem 21 aktuálních záznamů a celkem 36 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Michal Bohac bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 19 různých osob.
MICHAL BOHÁČ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michal Boháč
Praha |
Firmy: |
2. |
Mgr. Michal Boháč
Ph.D.
Brno |
Firmy: |
3. |
Michal Boháč
Praha |
Živnost a firmy: |
4. |
Michal Boháč
Hradec Králové |
Firmy: |
5. |
Michal Boháč
Chrudim |
Firmy: |
6. |
Michal Boháč
Ostrava |
Firmy: |
7. |
Ing. MICHAL BOHÁČ
České Budějovice |
Firmy: |
8. |
Michal Boháč
okres Brno-venkov |
Firmy: |
9. |
Ing. Bc. MICHAL BOHÁČ
Dis.
okres Český Krumlov |
Firmy: |
10. |
Michal Boháč
okres Chrudim |
Firmy: |
11. |
Ing. Michal Boháč
|
Živnost |
12. |
Michal Boháč
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
13. |
Michal Boháč
Slatiňany |
Živnost |
14. |
Michal Boháč
Vlašim |
Živnost |
15. |
Michal Boháč
Ostrava |
Živnost |
16. |
Michal Boháč
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
17. |
Michal Boháč
okres Tábor |
Živnost |
18. |
Michal Boháč
|
Živnost |
19. |
Michal Boháč
okres Chrudim |
Živnost |
20. |
Ing. Michal Boháč
okres České Budějovice |
Živnost |
21. |
Michal Boháč
okres Česká Lípa |
Živnost |
22. |
MICHAL BOHÁČ
okres Ostrava-město |
Podnikatel fyz. osoba |
23. |
Michal Boháč
okres Kolín |
Živnost |
24. |
Michal Boháč
okres Rokycany |
Živnost |
25. |
Michal Boháč
Praha |
Živnost |
26. |
Michal Boháč
okres Chrudim |
Živnost |
27. |
Michal Boháč
Hlinsko |
Živnost |
28. |
Michal Boháč
|
Živnost |
29. |
Michal Boháč
okres Tábor |
Živnost |
30. |
Michal Boháč
Ostrava |
Firmy: |
31. |
Michal Boháč
Praha |
Firmy: |
Detaily MICHAL BOHÁČ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michal Boháč , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOSTAR s.r.o.
V kapslovně 2761/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
7.1.2015 | |
BOSTAR s.r.o.
V kapslovně 2761/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
11.2.2002 | |
BOSTAR s.r.o.
V kapslovně 2761/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
3.1.2006 7.1.2015 |
|
BOSTAR s.r.o.
V kapslovně 2761/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
11.2.2002 7.1.2015 |
|
BOSTAR s.r.o.
V kapslovně 2761/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
11.2.2002 3.1.2006 |
|
Changeomat s.r.o.
Jeseniova 2851/34, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
6.11.2023 | |
Changeomat s.r.o.
Jeseniova 2851/34, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
6.11.2023 | |
Společenství vlastníků jednotek Rezidence Jeseninka
Jeseniova 2851/34, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
24.11.2020 | |
Společenství vlastníků jednotek Rezidence Jeseninka
Jeseniova 2851/34, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
8.2.2016 24.11.2020 |
|
Společenství vlastníků jednotek Rezidence Jeseninka
Jeseniova 2851/34, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
19.12.2007 12.12.2010 |
Michal Boháč Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.11.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (Changeomat s.r.o.) |
6.11.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Changeomat s.r.o.) |
11.5.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Rezidence Jeseninka |
2. Mgr. Michal Boháč Ph.D. , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOTODE s.r.o.
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno |
8.9.2023 | |
Bruker s.r.o.
Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno |
24.7.2008 6.8.2010 |
|
Bruker s.r.o.
Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno |
24.7.2008 5.1.2016 |
|
Bruker s.r.o.
Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno |
24.7.2008 1.11.2017 |
|
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII
Olomouc, Třída 17. listopadu 1192/12, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta |
16.4.2015 12.4.2018 |
|
Sciencis s.r.o.
Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno |
14.12.2018 | |
Sciencis s.r.o.
Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno |
13.12.2018 | |
Sciencis s.r.o.
Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno |
20.10.2018 14.12.2018 |
|
TRILAB Group s.r.o.
Wonkova 432/1B, 500 02 Hradec Králové |
6.6.2018 5.4.2023 |
|
TRILAB Group s.r.o.
Wonkova 432/1B, 500 02 Hradec Králové |
4.8.2016 25.8.2017 |
|
TRILAB Safety s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
24.4.2020 5.4.2023 |
Mgr. Michal Boháč PhD. Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.9.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BOTODE s.r.o.) |
3.5.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TRILAB Safety s.r.o. . |
21.4.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TRILAB Group s.r.o. . |
3. Michal Boháč , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Nitranská 1046/17, Praha 3 v likvidaci
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.10.2017 |
22.9.2012 21.10.2017 |
|
Bytové družstvo Nitranská 1046/17, Praha 3 v likvidaci
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.10.2017 |
22.9.2012 8.4.2017 |
|
Bytové družstvo Nitranská 1046/17, Praha 3 v likvidaci
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.10.2017 |
1.7.2009 14.11.2012 |
|
Bytové družstvo Nitranská 1046/17, Praha 3 v likvidaci
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.10.2017 |
31.3.2006 30.6.2009 |
|
Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
20.10.2022 | |
Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
17.10.2019 17.10.2022 |
|
Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
17.10.2016 17.10.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17
Nitranská 1046/17, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
17.10.2013 17.10.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti řízení Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
7.9.2009 |
Michal Boháč Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.5.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17 |
4.5.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17 |
16.6.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Nitranská 17 (vymazáno) |
4. Michal Boháč , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
M&M Boháč autodoprava s.r.o.
Trotina 13, 503 03 Smiřice |
22.10.2014 | |
M&M Boháč autodoprava s.r.o.
Trotina 13, 503 03 Smiřice |
13.11.2012 | |
M&M Boháč autodoprava s.r.o.
Trotina 13, 503 03 Smiřice |
13.11.2012 22.10.2014 |
|
M&M Boháč autodoprava s.r.o.
Trotina 13, 503 03 Smiřice |
13.11.2012 22.10.2014 |
Michal Boháč Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.10.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 80 000,-Kč, podíl: 40 % (M&M Boháč autodoprava s.r.o.) |
22.10.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (M&M Boháč autodoprava s.r.o.) |
22.10.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (M&M Boháč autodoprava s.r.o. ) |
5. Michal Boháč , Chrudim
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MiBoS s.r.o.
Pražská třída 6/62, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
23.2.2023 | |
MiBoS s.r.o.
Pražská třída 6/62, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
9.2.2017 | |
MiBoS s.r.o.
Pražská třída 6/62, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
9.2.2017 23.2.2023 |
|
MiBoS s.r.o.
Pražská třída 6/62, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
9.2.2017 23.2.2023 |
Michal Boháč Chrudim - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.2.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MiBoS s.r.o., zmenil adresu. |
23.2.2023 | Společník s vkladem MiBoS s.r.o. |
23.2.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MiBoS s.r.o.) |
6. Michal Boháč , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ENVIRO Vize, z.s.
Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
15.12.2020 |
Michal Boháč Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.12.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ENVIRO Vize, z.s. |
7. Ing. MICHAL BOHÁČ , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků J. Dobrovského 625
J. Dobrovského 625/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice |
20.1.2021 | |
Společenství vlastníků J. Dobrovského 625
J. Dobrovského 625/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice |
20.1.2021 22.8.2021 |
Ing. MICHAL BOHÁČ České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků J. Dobrovského 625 |
22.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků J. Dobrovského 625 |
8. Michal Boháč , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BEAFORCE s.r.o. v likvidaci
Jaroslava Foglara 861/1, Štýřice, 639 00 Brno Zaniklý subjekt: 29.6.2023 |
28.7.2022 29.6.2023 |
|
BEATRONIC SUPPLY s.r.o.
Výstaviště 405/1, Pisárky (Brno-střed), 603 00 Brno |
26.5.2021 | |
BEATRONIC SUPPLY s.r.o.
Výstaviště 405/1, Pisárky (Brno-střed), 603 00 Brno |
25.5.2021 |
Michal Boháč okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.7.2022 | Zapsán(-a) jako likvidátor BEAFORCE s.r.o. v likvidaci |
26.5.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BEATRONIC SUPPLY s.r.o.) |
26.5.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 550 000,-Kč, podíl: 50 % (BEATRONIC SUPPLY s.r.o.) |
9. Ing. Bc. MICHAL BOHÁČ Dis. , okres Český Krumlov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Johanis Grow s.r.o.
U Zlaté stoky 581, 370 01 Litvínovice |
15.9.2023 4.6.2024 |
|
Zambelli - technik, spol. s r. o.
Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov |
29.7.2024 | |
Zambelli - technik, spol. s r. o.
Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov |
2.4.2023 30.7.2024 |
|
Zambelli - technik, spol. s r. o.
Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov |
5.11.2022 2.4.2023 |
|
Zambelli - technik, spol. s r. o.
Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov |
1.6.2022 5.11.2022 |
|
Zambelli Dachtechnik s.r.o.
Okružní 635, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice |
14.12.2023 |
Ing. Bc. MICHAL BOHÁČ Dis. okres Český Krumlov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Zambelli - technik, spol. s r. o.) |
30.7.2024 | Vymazán(-a) jako prokurista Zambelli - technik, spol. s r. o. |
4.6.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Johanis Grow s.r.o. . |
10. Michal Boháč , okres Chrudim
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Wonder Makers s.r.o.
Mezibranská 1668/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
19.12.2022 | |
Wonder Makers s.r.o.
Mezibranská 1668/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
19.12.2022 |
Michal Boháč okres Chrudim - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.12.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Wonder Makers s.r.o.) |
19.12.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 75 000,-Kč, podíl: 37.5 % (Wonder Makers s.r.o.) |
11. Ing. Michal Boháč,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti |
2.10.2008 |
12. Michal Boháč, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
18.6.2014 |
13. Michal Boháč, Slatiňany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní informační činnosti j. n. Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Informační a komunikační činnosti |
5.1.2015 |
14. Michal Boháč, Vlašim
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Inženýrské činnosti a související technické poradenství Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti |
1.7.2015 |
15. Michal Boháč, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Inženýrské činnosti a související technické poradenství Fotografické činnosti |
27.9.2017 |
16. Michal Boháč, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
9.2.2022 |
17. Michal Boháč, okres Tábor
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
13.7.2022 |
18. Michal Boháč,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Příprava staveniště Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
22.12.2023 |
19. Michal Boháč, okres Chrudim
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
11.3.2024 |
20. Ing. Michal Boháč, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Výroba oděvů Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní úklidové činnosti Velkoobchod a maloobchod |
10.5.2024 |
21. Michal Boháč, okres Česká Lípa
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Velkoobchod a maloobchod |
6.11.1996 |
22. MICHAL BOHÁČ, okres Ostrava-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
1.4.1998 |
23. Michal Boháč, okres Kolín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní úklidové činnosti |
19.9.2006 |
24. Michal Boháč, okres Rokycany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Velkoobchod a maloobchod |
15.12.2006 |
25. Michal Boháč, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy obuvi a kožených výrobků |
12.12.2007 |
26. Michal Boháč, okres Chrudim
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
21.5.2008 |
27. Michal Boháč, Hlinsko
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Shromažďování, úprava a rozvod vody Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
1.4.2010 |
28. Michal Boháč,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční nákladní doprava |
21.3.2011 |
29. Michal Boháč, okres Tábor
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
26.7.2011 |
30. Michal Boháč , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Tyršova 36
Tyršova 1852/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
14.9.2016 10.2.2016 |
|
Společenství vlastníků domu Tyršova 36
Tyršova 1852/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
5.7.2011 14.9.2016 |
31. Michal Boháč , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2200 v Doubravčické ulici č.3, 100 00 Praha 10
Doubravčická 2200/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
13.7.2013 27.10.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2200 v Doubravčické ulici č.3, 100 00 Praha 10
Doubravčická 2200/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
10.3.2009 13.7.2013 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2200 v Doubravčické ulici č.3, 100 00 Praha 10
Doubravčická 2200/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
10.12.2003 10.3.2009 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2200 v Doubravčické ulici č.3, 100 00 Praha 10
Doubravčická 2200/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
15.1.2001 5.3.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "MICHAL BOHÁČ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MICHAL BOHÁČ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MICHAL BOHÁČ?
Jméno MICHAL BOHÁČ je uvedeno v 21 společnostech.
Kolik osob se jménem MICHAL BOHÁČ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 12 osoby jménem MICHAL BOHÁČ.