Petr Otta - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Otta v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 22 existujících společnostech a má celkem 12 aktuálních záznamů a celkem 45 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Petr Otta bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Petr Otta - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petr Otta
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Petr Otta
Trutnov |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
3. |
Petr Otta
Praha |
Firmy: |
4. |
Ing. Petr Otta
Hradec Králové |
Firmy: |
5. |
Petr Otta
okres České Budějovice |
Živnost |
6. |
Petr Otta
okres Jablonec nad Nisou |
Živnost |
7. |
Petr Otta
okres Český Krumlov |
Živnost |
8. |
Petr Otta
Příbram |
Živnost |
9. |
Petr Otta
Praha |
Firmy: |
10. |
Petr Otta
Praha |
Firmy: |
11. |
Petr Otta
Praha |
Firmy: |
Detaily Petr Otta - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Otta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DANCE PERFECT, s.r.o.
Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha |
19.4.2023 | |
DANCE PERFECT, s.r.o.
Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha |
21.3.2007 | |
DANCE PERFECT, s.r.o.
Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha |
21.3.2007 19.4.2023 |
|
DANCE PERFECT, s.r.o.
Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha |
21.3.2007 19.4.2023 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur |
9.12.2002 |
Petr Otta Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.4.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel DANCE PERFECT, s.r.o., zmenil adresu. |
19.4.2023 | Společník s vkladem DANCE PERFECT, s.r.o. |
19.4.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (DANCE PERFECT, s.r.o.) |
2. Petr Otta , Trutnov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FOP BAU, s.r.o.
Bílá Třemešná 369, 544 72 Bílá Třemešná Zaniklý subjekt: 21.2.2015 |
16.4.2007 12.7.2007 |
|
FOP BAU, s.r.o.
Bílá Třemešná 369, 544 72 Bílá Třemešná Zaniklý subjekt: 21.2.2015 |
21.2.2007 4.7.2007 |
|
FOP BAU, s.r.o.
Bílá Třemešná 369, 544 72 Bílá Třemešná Zaniklý subjekt: 21.2.2015 |
21.2.2007 16.4.2007 |
|
Goldmember invest s.r.o. v likvidaci
Budapešťská 1491/5, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.12.2021 |
1.11.2001 14.5.2002 |
|
Goldmember invest s.r.o. v likvidaci
Budapešťská 1491/5, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.12.2021 |
11.7.2001 30.1.2002 |
|
HK traffic s.r.o.
Velké náměstí 147/12, 500 03 Hradec Králové |
18.12.2017 4.3.2020 |
|
HK traffic s.r.o.
Velké náměstí 147/12, 500 03 Hradec Králové |
6.12.2017 11.11.2019 |
|
HO consulting s.r.o.
Tvrdého 105, Letňany, 199 00 Praha |
18.6.2018 | |
HO invest s.r.o.
Tvrdého 105, Letňany, 199 00 Praha |
11.5.2017 | |
HO invest s.r.o.
Tvrdého 105, Letňany, 199 00 Praha |
6.8.2012 | |
HO invest s.r.o.
Tvrdého 105, Letňany, 199 00 Praha |
23.5.2011 6.8.2012 |
|
HO invest s.r.o.
Tvrdého 105, Letňany, 199 00 Praha |
11.10.2006 27.1.2011 |
|
Chlebíček s.r.o.
Polská 164, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov |
22.9.2020 12.1.2021 |
|
Chlebíček s.r.o.
Polská 164, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov |
22.9.2020 13.1.2021 |
|
Krajská správní s.r.o.
Velké náměstí 147/12, 500 03 Hradec Králové |
8.12.2017 31.5.2019 |
|
Krajská správní s.r.o.
Velké náměstí 147/12, 500 03 Hradec Králové |
8.12.2017 9.7.2019 |
|
Nadační fond pro nemocné leukémií v Královéhradeckém a Pardubickém kraji léčící se ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
K Bělidlu 171, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov |
16.5.2018 | |
Nordcamp CZ s.r.o.
Palackého 410/1, 500 03 Hradec Králové |
20.10.2015 22.1.2016 |
|
Nordcamp CZ s.r.o.
Palackého 410/1, 500 03 Hradec Králové |
24.1.2014 20.10.2015 |
|
Nordcamp CZ s.r.o.
Palackého 410/1, 500 03 Hradec Králové |
23.7.2013 24.1.2014 |
|
Nordcamp CZ s.r.o.
Palackého 410/1, 500 03 Hradec Králové |
6.3.2013 21.12.2015 |
|
Nordcamp CZ s.r.o.
Palackého 410/1, 500 03 Hradec Králové |
6.3.2013 23.7.2013 |
|
REALITY EU HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
28.11.2007 27.1.2011 |
|
REALITY EU NÁCHOD, s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
5.8.2005 4.2.2010 |
|
REALITY EU ORLICKÉ HORY, s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
5.2.2007 27.1.2011 |
|
REALITY EU s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
2.2.2011 23.5.2011 |
|
REALITY EU s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
5.6.2007 2.2.2011 |
|
REALITY EU s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
6.1.2004 27.1.2011 |
|
REALITY EU s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
6.1.2004 5.6.2007 |
|
REALITY EU TRUTNOV, s.r.o.
Palackého 71, 547 01 Náchod |
31.5.2007 27.1.2011 |
|
REALITY INVEST GROUP s.r.o.
Podskalská 1512/22, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
6.9.2012 | |
REALITY INVEST GROUP s.r.o.
Podskalská 1512/22, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
15.12.2009 | |
REALITY INVEST GROUP s.r.o.
Podskalská 1512/22, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
30.12.2009 6.9.2012 |
|
REALITY INVEST GROUP s.r.o.
Podskalská 1512/22, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
15.12.2009 6.9.2012 |
|
Satori - sportovní a kulturní spolek
K Bělidlu 171, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov |
12.3.2024 | |
Společenství pro dům Lípová 69, Trutnov
Lípová 69, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov |
5.1.2006 12.1.2008 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 155, K Bělidlu, Trutnov
K Bělidlu 155, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov |
21.4.2015 | |
Tenisový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
gen. Ludvíka Svobody 1367, 512 51 Lomnice nad Popelkou |
22.2.2019 30.4.2021 |
|
Tenisový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
gen. Ludvíka Svobody 1367, 512 51 Lomnice nad Popelkou |
28.2.2017 22.2.2019 |
|
Tenisový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
gen. Ludvíka Svobody 1367, 512 51 Lomnice nad Popelkou |
4.5.2016 22.4.2017 |
|
V.J.V. Trutnov s.r.o. v likvidaci
Slévárenská 604, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 9.4.2014 |
23.10.2000 20.1.2004 |
|
V.J.V. Trutnov s.r.o. v likvidaci
Slévárenská 604, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov Zaniklý subjekt: 9.4.2014 |
23.10.2000 19.2.2004 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: |
20.10.1992
Zaniklý subjekt: 26.4.2019 |
Petr Otta Trutnov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Satori - sportovní a kulturní spolek |
14.8.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Tenisový klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
13.1.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Chlebíček s.r.o. ) |
3. Petr Otta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Českobrodská 246,247
Českobrodská 246, Běchovice, 190 11 Praha |
1.9.2020 | |
Bytové družstvo Českobrodská 246,247
Českobrodská 246, Běchovice, 190 11 Praha |
24.8.2007 10.6.2008 |
Petr Otta Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.1.2021 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Bytové družstvo Českobrodská 246,247 |
5.8.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Českobrodská 246,247 |
24.8.2007 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Českobrodská 246,247 |
4. Ing. Petr Otta , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové
Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
2.12.2020 | |
Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové
Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
12.10.2017 11.10.2020 |
|
Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové
Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
5.11.2015 11.10.2017 |
|
Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové
Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
14.11.2013 4.11.2015 |
Ing. Petr Otta Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.2.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové |
27.2.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové (vymazáno) |
2.3.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové |
5. Petr Otta, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní zpracovatelský průmysl Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
29.5.2023 |
6. Petr Otta, okres Jablonec nad Nisou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
3.9.2001 |
7. Petr Otta, okres Český Krumlov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Příprava staveniště Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
1.2.2009 |
8. Petr Otta, Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Jiná pozemní osobní doprava j. n. Velkoobchod a maloobchod |
3.8.2011 |
9. Petr Otta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARDEA TOP s.r.o.
V úhlu 636/25, Michle (Praha 4), 141 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.3.2019 |
7.2.1995 18.5.1998 |
|
KOTMEL s.r.o.
Dělnická 1431/42, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
29.3.2002 6.6.2014 |
|
KOTMEL s.r.o.
Dělnická 1431/42, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
30.12.1991 29.3.2002 |
10. Petr Otta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPOLBYT,s.r.o.
Herálecká II 955/2, Krč, 140 00 Praha |
12.1.2000 27.5.2013 |
11. Petr Otta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARDEA TOP s.r.o.
V úhlu 636/25, Michle (Praha 4), 141 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.3.2019 |
7.2.1995 18.5.1998 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Otta"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Otta – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Otta?
Jméno Petr Otta je uvedeno v 22 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Otta je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 7 osoby jménem Petr Otta.