Pavel Gajdík - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Pavel Gajdik v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 29 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Pavel Gajdik není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Pavel Gajdík - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Pavel Gajdík
Krnov |
Firmy: |
2. |
Pavel Gajdík
okres Hodonín |
Živnost a firmy: |
3. |
Pavel Gajdík
okres Hodonín |
Firmy: |
Detaily Pavel Gajdík - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Pavel Gajdík , Krnov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
8.7.2014 | |
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
4.5.2005 8.7.2014 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
11.12.2002 4.5.2005 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
11.12.2002 28.11.2011 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
4.9.2001 11.12.2002 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
4.9.2001 11.12.2002 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
17.2.1994 8.7.2014 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
17.2.1994 30.6.2015 |
|
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126, Janovice, 793 42 Rýmařov |
17.2.1994 4.9.2001 |
|
S.T.G. - STROJOSVIT, s.r.o.
Krnov Zaniklý subjekt: 11.2.2009 |
30.5.1996 11.2.2009 |
|
S.T.G. - STROJOSVIT, s.r.o.
Krnov Zaniklý subjekt: 11.2.2009 |
7.11.1994 30.5.1996 |
|
S.T.G. - STROJOSVIT, s.r.o.
Krnov Zaniklý subjekt: 11.2.2009 |
20.9.1993 7.11.1994 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
5.12.2003 23.7.2011 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
5.12.2003 23.7.2011 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
23.8.2001 5.12.2003 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
26.7.1990 5.12.2003 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
26.7.1990 16.6.1994 |
|
S.T.G. společnost s r.o.
Zlaté Hory, Zlaté Hory Zaniklý subjekt: 23.7.2011 |
26.7.1990 23.8.2001 |
|
Slévárna Krnov, s.r.o. v likvidaci
Žižkova 490/30, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov Zaniklý subjekt: 31.8.2015 |
25.4.1996 31.8.2015 |
Ing. Pavel Gajdík Krnov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.7.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PROSTR trading, s.r.o. . |
8.7.2014 | Společník s vkladem PROSTR trading, s.r.o. |
8.7.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel UDAS BRUNTÁL spol. s r.o., zmenil adresu. |
2. Pavel Gajdík , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
25.8.2022 31.3.2023 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
4.8.2017 25.8.2022 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
3.12.2016 4.8.2017 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
5.2.2015 3.12.2016 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
10.9.2002 5.2.2015 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
10.9.2002 3.12.2016 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
10.9.2002 5.2.2015 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
10.9.2002 4.8.2017 |
|
GAMA OCEL, spol. s r.o.
Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín |
10.9.2002 25.8.2022 |
|
MKIPPER, s.r.o.
Hodonín Zaniklý subjekt: 11.1.2013 |
7.10.2009 7.4.2010 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
13.6.1991
Zaniklý subjekt: 9.1.2023 |
3. Pavel Gajdík , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Ferogas - Šmatlák spol. s r.o. v likvidaci
Vítězná 107, 696 02 Ratíškovice |
14.6.1993 10.12.2003 |
Souhrnné informace ke jménu "Pavel Gajdík"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavel Gajdík – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavel Gajdík?
Jméno Pavel Gajdík je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Pavel Gajdík je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Pavel Gajdík.