Jiří Vařenka - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Varenka v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a nemá žádný aktuální záznam a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Jiri Varenka není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jiří Vařenka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JIŘÍ VAŘENKA
Plzeň |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
Ing. Jiří Vařenka
České Budějovice |
Firmy: |
3. |
Ing. Jiří Vařenka
Plzeň |
Firmy: |
4. |
Ing. Jiří Vařenka
České Budějovice |
Firmy: |
5. |
Ing. Jiří Vařenka
Plzeň |
Firmy: |
Detaily Jiří Vařenka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JIŘÍ VAŘENKA , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Vrčeňská zemědělská a.s.
V Šipce 693/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
18.1.2013 28.4.2014 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod Veterinární činnosti Veterinární činnosti |
27.6.1991 |
2. Ing. Jiří Vařenka , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EUROTHERM TÁBOR spol. s r.o.
Měšická 2697, 390 02 Tábor Zaniklý subjekt: 7.5.2021 |
23.1.1995 21.3.2001 |
|
TERMS CZ s.r.o.
Krokova 2100/17, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice |
18.4.2001 3.6.2002 |
3. Ing. Jiří Vařenka , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TRANSFORM PRAHA a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 7.9.2010 |
6.10.1999 30.10.2001 |
4. Ing. Jiří Vařenka , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EUROTHERM TÁBOR spol. s r.o.
Měšická 2697, 390 02 Tábor Zaniklý subjekt: 7.5.2021 |
2.2.2016 7.5.2021 |
|
EUROTHERM TÁBOR spol. s r.o.
Měšická 2697, 390 02 Tábor Zaniklý subjekt: 7.5.2021 |
21.3.2001 6.1.2016 |
|
EUROTHERM TÁBOR spol. s r.o.
Měšická 2697, 390 02 Tábor Zaniklý subjekt: 7.5.2021 |
23.1.1995 23.9.2015 |
5. Ing. Jiří Vařenka , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Průmyslová 610/2a, Doudlevce (Plzeň 3), 301 00 Plzeň |
1.11.2021 1.1.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Vařenka"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Vařenka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Vařenka?
Jméno Jiří Vařenka je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Vařenka je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Jiří Vařenka.