Jan Balcárek okres Bruntál - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jan Balcárek okres Bruntál.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jan Balcárek".
Jan Balcárek okres Bruntál - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Czasch spol. s r.o.
Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál |
jednatel | 21.10.1997 2.6.1998 |
Czasch spol. s r.o.
Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál |
společník | 21.10.1997 2.6.1998 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
jednatel | 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
likvidátor | 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
společník | 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
společník | 17.2.2015 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
jednatel | 17.2.2015 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
likvidátor | 17.2.2015 23.2.2022 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
likvidátor | 29.9.2010 17.2.2015 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
společník | 1.12.2000 17.2.2015 |
CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci
Dukelská 1501/2, 792 01 Bruntál |
jednatel | 1.12.2000 17.2.2015 |
Fa - Fido s.r.o.
Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál Zaniklý subjekt: 18. srpna 2015 |
společník | 31.8.2006 18.8.2015 |
Fa - Fido s.r.o.
Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál Zaniklý subjekt: 18. srpna 2015 |
společník | 24.2.2004 31.8.2006 |
Fa - Fido s.r.o.
Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál Zaniklý subjekt: 18. srpna 2015 |
společník | 21.1.1999 24.2.2004 |
Fa - Fido s.r.o.
Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál Zaniklý subjekt: 18. srpna 2015 |
jednatel | 21.1.1999 18.8.2015 |
Fa - Fido s.r.o.
Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál Zaniklý subjekt: 18. srpna 2015 |
jednatel | 21.1.1999 24.2.2004 |
Hi-LINK one s.r.o. "v likvidaci"
Bruntál, Bruntál Zaniklý subjekt: 26. ledna 2008 |
společník | 4.4.2000 26.1.2008 |
Hi-LINK one s.r.o. "v likvidaci"
Bruntál, Bruntál Zaniklý subjekt: 26. ledna 2008 |
jednatel | 21.1.1999 26.1.2008 |
Hi-LINK one s.r.o. "v likvidaci"
Bruntál, Bruntál Zaniklý subjekt: 26. ledna 2008 |
společník | 21.1.1999 4.4.2000 |
INFO ATACK s.r.o. "v likvidaci"
Krnov Zaniklý subjekt: 17. března 2011 |
společník | 16.8.1999 6.6.2003 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výstavba bytových a nebytových budov Velkoobchod a maloobchod |
16.12.1991 |
Jan Balcárek okres Bruntál - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.2.2022 | Likvidátor CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci |
23.2.2022 | Společník s vkladem CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci |
23.2.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci, zmenil adresu. |
23.2.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci) |
23.2.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, splaceno: 25000 % (CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci) |
23.2.2022 | Zapsán(-a) jako likvidátor CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci |
17.2.2015 | Společník s vkladem CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci |
17.2.2015 | Likvidátor CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci |
17.2.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel CZECH BROKER COMPANY s.r.o. v likvidaci, zmenil adresu. |
24.2.2004 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Hamříkova stáj s.r.o., zmenil adresu. |
2.6.1998 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Czasch spol. s r.o. ) |
2.6.1998 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Czasch spol. s r.o. . |
21.10.1997 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Czasch spol. s r.o.) |
21.10.1997 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 351 000,-Kč (Czasch spol. s r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Jan Balcárek okres Bruntál
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jan Balcárek okres Bruntál, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jan Balcárek aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jan Balcárek", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Balcárek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Balcárek?
Jméno Jan Balcárek je uvedeno v 5 společnostech.
Jaké obory činnosti má Jan Balcárek uvedeny v živnosti?
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výstavba bytových a nebytových budov. Velkoobchod a maloobchod. Další informace k Jan Balcárek