MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "MIROSLAV KVOLEK".
MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ELEKTROZDVIH s.r.o.
Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň |
společník | 13.7.2017 |
ELEKTROZDVIH s.r.o.
Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň |
jednatel | 19.1.2017 |
ELEKTROZDVIH s.r.o.
Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň |
společník | 19.1.2017 13.7.2017 |
ELEKTROZDVIH s.r.o.
Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň |
jednatel | 19.1.2017 13.7.2017 |
Potentia s.r.o.
Roháčova 1637/88, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
společník | 30.6.2014 |
Potentia s.r.o.
Roháčova 1637/88, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
jednatel | 30.6.2014 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Reklamní činnosti |
15.10.2007 |
MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.7.2017 | Společník s vkladem ELEKTROZDVIH s.r.o. |
13.7.2017 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ELEKTROZDVIH s.r.o., zmenil adresu. |
13.7.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, splaceno: 40000 %, podíl: 20 % (ELEKTROZDVIH s.r.o.) |
13.7.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ELEKTROZDVIH s.r.o.) |
30.6.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Potentia s.r.o.) |
30.6.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Potentia s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov
Tato stránka obsahuje informace o osobě MIROSLAV KVOLEK MBA Chomutov, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba MIROSLAV KVOLEK MBA aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "MIROSLAV KVOLEK MBA", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu MIROSLAV KVOLEK MBA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MIROSLAV KVOLEK MBA?
Jméno MIROSLAV KVOLEK MBA je uvedeno v 2 společnostech.
Jaké obory činnosti má MIROSLAV KVOLEK MBA uvedeny v živnosti?
Reklamní činnosti. Další informace k MIROSLAV KVOLEK MBA