KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "KLÁRA GRUNSBERG".
KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Grunsberg Diamonds, s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 27.7.2017 |
Grunsberg Diamonds, s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 27.7.2017 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
likvidátor | 16.7.2018 7.5.2019 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
společník | 6.8.2014 7.5.2019 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
společník | 25.7.2014 6.8.2014 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
společník | 21.5.2011 25.7.2014 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
jednatel | 21.5.2011 25.7.2014 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
jednatel | 21.5.2011 6.8.2014 |
Günsberger & Gray s.r.o. v likvidaci
Široká 37/7, Josefov, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. května 2019 |
jednatel | 21.5.2011 7.5.2019 |
Christian International School of Prague, z.ú.
Legerova 1878/5, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
člen správní rady | 22.9.2005 23.9.2007 |
Leadership Excellence Unlimited, s.r.o. v likvidaci
Na žertvách 783/23, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
společník | 25.3.2011 15.5.2012 |
Leadership Excellence Unlimited, s.r.o. v likvidaci
Na žertvách 783/23, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
společník | 10.11.2010 25.3.2011 |
Leadership Excellence Unlimited, s.r.o. v likvidaci
Na žertvách 783/23, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
společník | 7.1.2009 10.11.2010 |
Leadership Excellence Unlimited, s.r.o. v likvidaci
Na žertvách 783/23, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
společník | 13.6.2006 7.1.2009 |
Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze International House of Prayer Foundation Prague
Jungmannovo náměstí 751/19, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen správní rady | 23.1.2019 29.9.2022 |
Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 25.7.2014 |
Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 10.4.2013 |
Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 11.4.2014 25.7.2014 |
Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 10.4.2013 11.4.2014 |
Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 10.4.2013 25.7.2014 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 1.8.2014 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 31.3.2011 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 25.7.2014 1.8.2014 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 31.3.2011 25.7.2014 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 31.3.2011 25.7.2014 |
Youngberry s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 31.3.2011 1.8.2014 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
2.9.1997 |
KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.4.2023 | Správní rada Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze International House of Prayer Foundation Prague |
18.9.2020 | Správní rada Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze International House of Prayer Foundation Prague |
27.7.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (Grunsberg Diamonds, s.r.o.) |
27.7.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Grunsberg Diamonds, s.r.o.) |
6.8.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100 % (Günsberger & Gray s.r.o.) |
6.8.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Günsberger & Gray s.r.o.) |
1.8.2014 | Společník s vkladem Youngberry s.r.o. |
1.8.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Youngberry s.r.o., zmenil adresu. |
1.8.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Youngberry s.r.o.) |
1.8.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Youngberry s.r.o.) |
25.7.2014 | Správní rada Christian College, o.p.s. |
25.7.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Günsberger & Gray s.r.o., zmenil adresu. |
25.7.2014 | Společník s vkladem Günsberger & Gray s.r.o. |
25.7.2014 | Společník s vkladem The International Early Learning Centre – Prague s.r.o. |
25.7.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel The International Early Learning Centre – Prague s.r.o., zmenil adresu. |
25.7.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 70 000,-Kč, podíl: 35.16 % (The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.) |
25.7.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.) |
25.7.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Youngberry s.r.o. ) |
25.7.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Youngberry s.r.o. . |
11.4.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (The International Early Learning Centre – Prague s.r.o. ) |
10.4.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 70 000,-Kč, podíl: 33 % (The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.) |
15.5.2012 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Leaderships Excellence Unlimited, s.r.o. ) |
31.3.2011 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Youngberry s.r.o.) |
31.3.2011 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Youngberry s.r.o.) |
25.3.2011 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 68 000,-Kč, podíl: 34 % (A E Services, s.r.o.) |
25.3.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (A E Services, s.r.o. ) |
24.12.2010 | Správní rada Christian International School of Prague, o.p.s. |
10.11.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 68 000,-Kč, podíl: 34 % (A E Services, s.r.o.) |
10.11.2010 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (A E Services, s.r.o. ) |
7.1.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (A E Services, s.r.o.) |
7.1.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (A E Services, s.r.o. ) |
13.6.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 66 000,-Kč (A E Services, s.r.o.) |
22.9.2005 | Správní rada Christian International School of Prague, o.p.s. |
Souhrnné informace k osobě KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě KLÁRA GRUNSBERG Mgr. Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba KLÁRA GRUNSBERG Mgr. aktuálně působí a působila v 7 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "KLÁRA GRUNSBERG Mgr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Mgr. KLÁRA GRUNSBERG – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Mgr. KLÁRA GRUNSBERG?
Jméno Mgr. KLÁRA GRUNSBERG je uvedeno v 7 společnostech.
Jaké obory činnosti má Mgr. KLÁRA GRUNSBERG uvedeny v živnosti?
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Další informace k Mgr. KLÁRA GRUNSBERG