ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "ROMAN ČAPEK".
ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
cinemania s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 24.1.2016 |
cinemania s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 10.8.2006 |
cinemania s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 5.9.2006 24.1.2016 |
cinemania s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 10.8.2006 24.1.2016 |
cinemania s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 17.5.2005 5.9.2006 |
Soundrentalprague s.r.o.
Revoluční 1044/23, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 19.9.2018 |
Soundrentalprague s.r.o.
Revoluční 1044/23, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 19.9.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Rozmnožování nahraných nosičů |
23.7.1997 |
ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.9.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 50 % (Soundrentalprague s.r.o.) |
19.9.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Soundrentalprague s.r.o.) |
24.1.2016 | Společník s vkladem cinemania s.r.o. |
24.1.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel cinemania s.r.o., zmenil adresu. |
24.1.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, podíl: 25 % (cinemania s.r.o.) |
24.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (cinemania s.r.o.) |
5.9.2006 | Společník s vkladem cinemania s.r.o. |
Souhrnné informace k osobě ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ
Tato stránka obsahuje informace o osobě ROMAN ČAPEK MgA. okres Praha-západ, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba ROMAN ČAPEK MgA. aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "ROMAN ČAPEK MgA.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu MgA. ROMAN ČAPEK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MgA. ROMAN ČAPEK?
Jméno MgA. ROMAN ČAPEK je uvedeno v 2 společnostech.
Jaké obory činnosti má MgA. ROMAN ČAPEK uvedeny v živnosti?
Rozmnožování nahraných nosičů. Další informace k MgA. ROMAN ČAPEK