Soňa Bourová Ústí nad Labem - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Soňa Bourová Ústí nad Labem.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Soňa Bourová".
Soňa Bourová Ústí nad Labem - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Kaplan a spol., v.o.s. "v likvidaci"
Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 7. ledna 2010 |
likvidátor | 4.5.2009 7.1.2010 |
MYMOTA, spol. s r.o.
Děčínská 352/100, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem |
společník | 4.11.2016 |
MYMOTA, spol. s r.o.
Děčínská 352/100, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem |
jednatel | 14.4.1992 |
MYMOTA, spol. s r.o.
Děčínská 352/100, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem |
společník | 14.4.1992 4.11.2016 |
MYMOTA, spol. s r.o.
Děčínská 352/100, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem |
jednatel | 14.4.1992 4.11.2016 |
SPRING-L s.r.o., v likvidaci
U Sila 1203, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec Zaniklý subjekt: 11. ledna 2022 |
jednatel | 13.4.1999 26.4.2011 |
SPRING-L s.r.o., v likvidaci
U Sila 1203, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec Zaniklý subjekt: 11. ledna 2022 |
společník | 13.4.1999 21.9.2011 |
STAVBA výrobní družstvo Ústí n.L. v likvidaci
Velká hradební 763/39, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 23. května 2022 |
2. místopředseda | 29.4.1991 5.9.1994 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
7.6.1990 |
Soňa Bourová Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.11.2016 | Společník s vkladem MYMOTA, spol. s r.o. |
4.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MYMOTA, spol. s r.o., zmenil adresu. |
4.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MYMOTA, spol. s r.o.) |
4.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 100 % (MYMOTA, spol. s r.o.) |
21.9.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (SPRING-L s.r.o. ) |
21.9.2011 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PREFAMIX, spol. s r.o. . |
13.4.1999 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PREFAMIX, spol. s r.o.) |
13.4.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (PREFAMIX, spol. s r.o.) |
5.9.1994 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu S T A V B A výrobní družstvo Ústí n.L. |
29.4.1991 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu S T A V B A výrobní družstvo Ústí n.L. |
Souhrnné informace k osobě Soňa Bourová Ústí nad Labem
Tato stránka obsahuje informace o osobě Soňa Bourová Ústí nad Labem, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Soňa Bourová aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Soňa Bourová", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Soňa Bourová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Soňa Bourová?
Jméno Soňa Bourová je uvedeno v 4 společnostech.
Jaké obory činnosti má Soňa Bourová uvedeny v živnosti?
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Další informace k Soňa Bourová